CANCOUVER UNO SL - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social CANCOUVER UNO SL
CIF B84663046
Actividad Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco
Fecha de Constitución 21/03/2006
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CANCOUVER UNO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CANCOUVER UNO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bas Lostao Pablo | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/01/2011 | 04/03/2019 |
Bas Lostao Pablo | Presidente | 05/01/2011 | 04/03/2019 |
Bas Lostao Pablo | Consejero | 05/01/2011 | 04/03/2019 |
Castro Benitez Pedro | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/01/2011 | 04/03/2019 |
Castro Benitez Pedro | Consejero | 05/01/2011 | 04/03/2019 |
Miralda De Ciaran Jose | Secretario | 05/01/2011 | 04/03/2019 |
Miralda De Ciaran Jose | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/01/2011 | 04/03/2019 |
Miralda De Ciaran Jose | Consejero | 05/01/2011 | 04/03/2019 |
Miralda De Ciaran Jose | Liquidador | 04/03/2019 | 04/03/2019 |
Vallejo Andrea Cristina Yolanda | Apoderado | 07/11/2016 | 04/03/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CANCOUVER UNO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22564 , F 124, S 8, H M 403360, I/A 6 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-48-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22564 , F 124, S 8, H M 403360, I/A 6 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-48-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22564 , F 124, S 8, H M 403360, I/A 6 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-48-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22564 , F 124, S 8, H M 403360, I/A 6 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-48-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22564 , F 124, S 8, H M 403360, I/A 5 (07/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-28
- Compra, suscripción, promoción permuta y venta de toda clase de valores mobiliarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22564 , F 123, S 8, H M 403360, I/A 4 (05/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-11-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22564 , F 123, S 8, H M 403360, I/A 4 (05/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-11-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22564 , F 123, S 8, H M 403360, I/A 4 (05/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-11-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22564 , F 123, S 8, H M 403360, I/A 4 (05/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-11-28