CANARIAS ROYAL FISHING SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ EL CARDON - EDIFICIO KARMA, LOCAL NUMERO 7, MA
Municipio Adeje
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social CANARIAS ROYAL FISHING SL
CIF B76567247
Capital Social 3100.0 Euros
Fecha de Constitución 02/03/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CANARIAS ROYAL FISHING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CANARIAS ROYAL FISHING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bello Garcia Ruben David | Apoderado | 01/08/2012 | 27/10/2015 |
Charonova Tatiana | Apoderado | 01/08/2012 | 27/10/2015 |
Shipovalnikov Sergey | Liquidador | 25/05/2015 | 27/10/2015 |
Shipovalnikov Sergey | Administrador Unico | 01/08/2012 | 25/05/2015 |
Vivchurko Evgeny | Apoderado | 01/08/2012 | 08/10/2013 |
Bello Garcia Ruben David | Administrador Mancomunado | 22/06/2012 | 01/08/2012 |
Shipovalnikov Sergey | Administrador Mancomunado | 22/06/2012 | 01/08/2012 |
Shipovalnikov Sergey | Administrador Unico | 06/03/2012 | 22/06/2012 |
ACTOS BORME DE CANARIAS ROYAL FISHING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3222 , F 36, S 8, H TF 49885, I/A 10 (27/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-218-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3222 , F 36, S 8, H TF 49885, I/A 10 (27/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-218-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3222 , F 36, S 8, H TF 49885, I/A 9 (25/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-104-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3222 , F 36, S 8, H TF 49885, I/A 9 (25/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-104-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3222 , F 36, S 8, H TF 49885, I/A 9 (25/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-104-38
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3222 , F 36, S 8, H TF 49885, I/A 8 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-202-38
- C/ EL CARDON - EDIFICIO KARMA, LOCAL NUMERO 7, MA (ADEJE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3222 , F 36, S 8, H TF 49885, I/A 7 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-38
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3222 , F 35, S 8, H TF 49885, I/A 6 (01/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-162-38
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3222 , F 33, S 8, H TF 49885, I/A 5 (01/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-162-38
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3222 , F 32, S 8, H TF 49885, I/A 4 (01/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-162-38