SHIPOVALNIKOV SERGEY
Informe ejecutivo de SHIPOVALNIKOV SERGEY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SHIPOVALNIKOV SERGEY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARISCOS POLAR SL | Apoderado | 29/06/2017 | |
PESCA POLAR 2100 SL | Administrador Unico | 25/02/2016 | |
ANTARCTIC ROYAL FISHERIES SL | Administrador Unico | 27/04/2015 |
VINCULACIONES DE SHIPOVALNIKOV SERGEY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SHIPOVALNIKOV SERGEY
Empresa: MARISCOS POLAR SL
Apoderado
- Shipovalnikov Sergey
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3310 , F 40, S 8, H TF 53017, I/A 6 (29/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-131-38
Empresa: PESCA POLAR 2100 SL
Administrador Unico
- Shipovalnikov Sergey
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3423 , F 34, S 8, H TF 56565, I/A 2 (25/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-45-38
Empresa: CANARIAS ROYAL FISHING SL
Liquidador
- Shipovalnikov Sergey
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3222 , F 36, S 8, H TF 49885, I/A 10 (27/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-218-38
Empresa: CANARIAS ROYAL FISHING SL
Liquidador
- Shipovalnikov Sergey
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3222 , F 36, S 8, H TF 49885, I/A 9 (25/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-104-38
Empresa: CANARIAS ROYAL FISHING SL
Administrador Unico
- Shipovalnikov Sergey
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3222 , F 36, S 8, H TF 49885, I/A 9 (25/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-104-38
Empresa: ANTARCTIC ROYAL FISHERIES SL
Administrador Unico
- Shipovalnikov Sergey
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3382 , F 23, S 8, H TF 55248, I/A 1 (27/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-88-38
Empresa: ANTARCTIC ROYAL FISHERIES SL
Socio Único
- Shipovalnikov Sergey
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3382 , F 23, S 8, H TF 55248, I/A 1 (27/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-88-38
Empresa: CANARIAS ROYAL FISHING SL
Administrador Unico
- Shipovalnikov Sergey
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3222 , F 32, S 8, H TF 49885, I/A 3 (01/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-162-38
Empresa: CANARIAS ROYAL FISHING SL
Administrador Mancomunado
- Bello Garcia Ruben David
- Shipovalnikov Sergey
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3222 , F 32, S 8, H TF 49885, I/A 3 (01/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-162-38
Empresa: CANARIAS ROYAL FISHING SL
Administrador Mancomunado
- Bello Garcia Ruben David
- Shipovalnikov Sergey
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3222 , F 32, S 8, H TF 49885, I/A 2 (22/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-128-38
VER MAS ACTOS
Información de SHIPOVALNIKOV SERGEY
Mostramos los datos de SHIPOVALNIKOV SERGEY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SHIPOVALNIKOV SERGEY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos