CANARIAS COSTA Y SOL SL - EXTINGUIDA
Dirección social URB CENTRO COMERCIAL FAÑABE PLAYA II - LOCAL 67 P
Municipio Adeje
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social CANARIAS COSTA Y SOL SL
CIF B76658939
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 16/12/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario Mota Arconada Natalia
VINCULACIONES DE CANARIAS COSTA Y SOL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CANARIAS COSTA Y SOL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mota Arconada Natalia | Liquidador | 30/06/2020 | 30/06/2020 |
Mota Arconada Natalia | Socio Unico | 09/08/2016 | 30/06/2020 |
Mota Arconada Natalia | Administrador Unico | 09/08/2016 | 30/06/2020 |
Broderick Robert | Socio Unico | 18/12/2015 | 09/08/2016 |
Broderick Robert | Administrador Unico | 18/12/2015 | 09/08/2016 |
Savko Alla | Administrador Unico | 26/11/2015 | 18/12/2015 |
ACTOS BORME DE CANARIAS COSTA Y SOL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3411 , F 139, S 8, H TF 56251, I/A 4 (30/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-137-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3411 , F 139, S 8, H TF 56251, I/A 4 (30/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-137-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3411 , F 139, S 8, H TF 56251, I/A 4 (30/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-137-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3411 , F 139, S 8, H TF 56251, I/A 4 (30/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-137-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3411 , F 139, S 8, H TF 56251, I/A 3 (09/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-163-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3411 , F 139, S 8, H TF 56251, I/A 3 (09/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-163-38
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3411 , F 139, S 8, H TF 56251, I/A 3 (09/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-163-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3411 , F 139, S 8, H TF 56251, I/A 2 (18/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3411 , F 139, S 8, H TF 56251, I/A 2 (18/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3411 , F 139, S 8, H TF 56251, I/A 2 (18/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-38