SAVKO ALLA
Informe ejecutivo de SAVKO ALLA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SAVKO ALLA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MYDAS CORP SL | Socio Unico | 15/03/2019 | 30/11/2020 |
MYDAS CORP SL | Administrador Unico | 15/03/2019 | 09/03/2020 |
CANARIAS COSTA Y SOL SL | Administrador Unico | 26/11/2015 | 18/12/2015 |
VINCULACIONES DE SAVKO ALLA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAVKO ALLA
Empresa: MYDAS CORP SL
Administrador Unico
- Savko Alla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3612 , F 223, S 8, H TF 62354, I/A 2 (09/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-53-38
Empresa: MYDAS CORP SL
Administrador Unico
- Savko Alla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3612 , F 221, S 8, H TF 62354, I/A 1 (15/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-60-38
Empresa: MYDAS CORP SL
Socio Único
- Savko Alla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3612 , F 221, S 8, H TF 62354, I/A 1 (15/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-60-38
Empresa: CANARIAS COSTA Y SOL SL
Administrador Unico
- Savko Alla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3411 , F 139, S 8, H TF 56251, I/A 2 (18/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-38
Empresa: CANARIAS COSTA Y SOL SL
Administrador Unico
- Savko Alla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3411 , F 136, S 8, H TF 56251, I/A 1 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-237-38
Información de SAVKO ALLA
Mostramos los datos de SAVKO ALLA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAVKO ALLA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos