CANALES PUBLICITARIOS MULTIMEDIA TELECOM SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Pau Claris, 162
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social CANALES PUBLICITARIOS MULTIMEDIA TELECOM SL
CIF B64185366
Capital Social 151590.0 Euros
Actividad Agencias de publicidad
Fecha de Constitución 10/04/2006
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CANALES PUBLICITARIOS MULTIMEDIA TELECOM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CANALES PUBLICITARIOS MULTIMEDIA TELECOM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Meca Perez Miquel | Administrador Concursal | 15/06/2012 | 14/02/2018 |
Beltran Larrode Carlos | REPR.143 RRM | 25/03/2009 | 15/06/2012 |
Cabestany Perez Enrique | Vicepresidente | 15/06/2012 | |
Cabestany Perez Enrique | Consejero | 15/06/2012 | |
Cabestany Perez Enrique | Consejero Delegado | 15/06/2012 | |
CAMEROS SIGLO XXI SL | Consejero | 25/03/2009 | 15/06/2012 |
CMCXXI SA SCR | Consejero | 25/03/2009 | 15/06/2012 |
Codina Ubach Jaime | Presidente | 15/06/2012 | |
Codina Ubach Jaime | Consejero | 15/06/2012 | |
Codina Ubach Jaime | Consejero Delegado | 15/06/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CANALES PUBLICITARIOS MULTIMEDIA TELECOM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40947 , F 16, S 8, H B 329506, I/A 15 (14/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-37-08
- JUZGADO MERCANTIL 9 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 636/2011, AUTO FIRME DE FECHA 21/07/2017, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40947 , F 16, S 8, H B 329506, I/A 15 (14/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-37-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40947 , F 16, S 8, H B 329506, I/A 15 (14/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-37-08
- JUZGADO MERCANTIL 9 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 636/2011, AUTO FIRME DE FECHA 02/04/2013, POR LA QUE SE ACUERDA LA APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40947 , F 16, S 8, H B 329506, I/A 14 (26/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-104-08
- JUZGADO MERCANTIL 9 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 636/2011, SENTENCIA FIRME DE FECHA 28/04/2014, POR LA QUE SE CALIFICA EL CONCURSO COMO FORTUITO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40947 , F 16, S 8, H B 329506, I/A 13 (02/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-193-08
- JUZGADO SOCIAL 3 DE BARCELONA,EJECUCION 279/2012,EJECUCIONES ACUMULADAS 287/12,288/12 Y 289/12,RESOLUCION FIRME DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012,DECLARACION DE INSOLVENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40845 , F 68, S 8, H B 329506, I/A 12 (06/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40845 , F 67, S 8, H B 329506, I/A 11 (15/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-123-08
- JUZGADO MERCANTIL 9 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 636/2011, AUTO FIRME DE FECHA 20/01/2012, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40845 , F 67, S 8, H B 329506, I/A 11 (15/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-123-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40845 , F 67, S 8, H B 329506, I/A 11 (15/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-123-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40845 , F 67, S 8, H B 329506, I/A 11 (15/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-123-08