ETICA FAMILY OFFICE SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl de la Pau, 44
Código Postal 46003
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social ETICA FAMILY OFFICE SA
CIF A97294391
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 21/01/2003
Nombres Anteriores
- ETICA SOLUCIONES FINANCIERAS SA
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ETICA FAMILY OFFICE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ETICA FAMILY OFFICE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALLVERITAS INVERSIONES SL | Secretario | 07/01/2014 | 30/09/2019 |
ALLVERITAS INVERSIONES SL | Consejero | 07/01/2014 | 30/09/2019 |
Alvarez Molina Francisco | Presidente | 07/01/2014 | 30/09/2019 |
Alvarez Molina Francisco | Consejero | 07/01/2014 | 30/09/2019 |
De Benito Garcia Rafael | Consejero | 07/01/2014 | 30/09/2019 |
Ibañez Ferriol Fernando | Vicepresidente | 07/01/2014 | 30/09/2019 |
Ibañez Ferriol Fernando | Consejero | 07/01/2014 | 30/09/2019 |
Puente Andres Caritina | Vicesecret. | 07/01/2014 | 30/09/2019 |
Puente Andres Caritina | Consejero Delegado | 07/01/2014 | 30/09/2019 |
Puente Andres Caritina | Consejero | 07/01/2014 | 30/09/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ETICA FAMILY OFFICE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7411, L 4712, F 111, S 8, H V 88350, I/A 10 (30/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-192-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7411, L 4712, F 111, S 8, H V 88350, I/A 10 (30/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-192-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7411, L 4712, F 111, S 8, H V 88350, I/A 10 (30/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-192-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7411, L 4712, F 111, S 8, H V 88350, I/A 10 (30/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-192-46
Consejero Delegado
Consejero
Liquidador Unico
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7411, L 4712, F 111, S 8, H V 88350, I/A 10 (30/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-192-46
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7411, L 4712, F 110, S 8, H V 88350, I/A 9 (07/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-8-46
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7411, L 4712, F 108, S 8, H V 88350, I/A 4 M (21/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-163-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2011)
CVE: BORME-B-2011-239-46
- C/ LA PAZ 44 3 4 (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7411, L 4712, F 110, S 8, H V 88350, I/A 8 (19/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-46
- Ha quedado establecida como sede electrónica de la sociedad"ETICA FAMILY OFFICE SOCIEDAD ANONIMA" la siguiente dirección web: "www.eticafamilyoffice.com"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7411, L 4712, F 110, S 8, H V 88350, I/A 7 (19/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-46