CAN AM SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Principe de Vergara, 135
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social CAN AM SA
CIF A35087899
Capital Social 347015.03 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario FERROVIAL SA
VINCULACIONES DE CAN AM SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CAN AM SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apilanez Perez De Onraita Eduardo | Apoderado Solidario | 22/10/2018 | 25/03/2022 |
Avila Romero Javier | Apoderado | 18/10/2017 | 25/03/2022 |
Bermejo Diaz Gustavo- Alberto | Apoderado | 18/10/2017 | 25/03/2022 |
Bonet Gutierrez Claudio Jose | Administrador Mancomunado | 18/06/2015 | 25/03/2022 |
Bonet Gutierrez Claudio Jose | Apoderado Solidario | 22/10/2018 | 25/03/2022 |
De Felipe Fernandez Ignacio | Administrador Mancomunado | 20/05/2011 | 25/03/2022 |
De Felipe Fernandez Luis-ignacio | Administrador Mancomunado | 03/06/2016 | 25/03/2022 |
De Felipe Fernandez Luis-ignacio | Apoderado | 18/10/2017 | 25/03/2022 |
De Felipe Fernandez Luis-ignacio | Liquidador | 25/03/2022 | 25/03/2022 |
De Felipe Y Fernandez Luis Ignacio | Apoderado Solidario | 22/10/2018 | 25/03/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CAN AM SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36310 , F 122, S 8, H M 293689, I/A 37 (25/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-64-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36310 , F 122, S 8, H M 293689, I/A 37 (25/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-64-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36310 , F 122, S 8, H M 293689, I/A 37 (25/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-64-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36310 , F 122, S 8, H M 293689, I/A 37 (25/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-64-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36310 , F 122, S 8, H M 293689, I/A 36 (22/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-122-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36310 , F 122, S 8, H M 293689, I/A 35 (18/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-120-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36310 , F 120, S 8, H M 293689, I/A 34 (16/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36310 , F 120, S 8, H M 293689, I/A 34 (16/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36310 , F 119, S 8, H M 293689, I/A 33 (17/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-142-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36310 , F 119, S 8, H M 293689, I/A 33 (17/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-142-28