CAMPUS FORMACION GLOBAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Viera y Clavijo, 23
Código Postal 35002
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Razón Social CAMPUS FORMACION GLOBAL SL
CIF B35979327
Actividad Otra educación n.c.o.p.
Fecha de Constitución 14/12/2007
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CAMPUS FORMACION GLOBAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CAMPUS FORMACION GLOBAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Falcon Perez Tomas | Consejero Delegado Solidario | 06/10/2016 | 20/12/2021 |
Falcon Perez Tomas | Secretario | 06/10/2016 | 20/12/2021 |
Falcon Perez Tomas | Consejero | 27/12/2012 | 20/12/2021 |
Gonzalez Peña Olegario | Apoderado Mancomunado | 15/03/2012 | 20/12/2021 |
Lujan Gil Javier | Apoderado Mancomunado | 15/03/2012 | 20/12/2021 |
Perez Garcia Norberto | Consejero | 27/12/2012 | 20/12/2021 |
Quintana Hernandez Victor Manuel | Vicepresidente | 27/12/2012 | 20/12/2021 |
Quintana Hernandez Victor Manuel | Consejero Delegado Solidario | 27/12/2012 | 20/12/2021 |
Quintana Hernandez Victor Manuel | Consejero | 27/12/2012 | 20/12/2021 |
Quintana Hernandez Victor Manuel | Liquidador Solidario | 20/12/2021 | 20/12/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CAMPUS FORMACION GLOBAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1887 , F 162, S 8, H GC 40353, I/A 6 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1887 , F 162, S 8, H GC 40353, I/A 6 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-35
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1887 , F 162, S 8, H GC 40353, I/A 6 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-35
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1887 , F 162, S 8, H GC 40353, I/A 6 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-35
Consejero Delegado Solidario
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1887 , F 162, S 8, H GC 40353, I/A 5 (06/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-198-35
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1887 , F 162, S 8, H GC 40353, I/A 5 (06/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-198-35
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1887 , F 161, S 8, H GC 40353, I/A 4 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-35
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1887 , F 161, S 8, H GC 40353, I/A 4 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-35
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Director Gerente
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1887 , F 161, S 8, H GC 40353, I/A 4 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-35
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1887 , F 161, S 8, H GC 40353, I/A 3 (15/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-35