NAVARRO VALDIVIELSO GABRIEL LUIS
Informe ejecutivo de NAVARRO VALDIVIELSO GABRIEL LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE NAVARRO VALDIVIELSO GABRIEL LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GUAGUAS MASPALOMAS SL | Secretario | 12/02/2009 | |
GUAGUAS MASPALOMAS SL | Consejero Delegado Mancomunado | 12/02/2009 | |
GUAGUAS MASPALOMAS SL | Consejero | 12/02/2009 |
VINCULACIONES DE NAVARRO VALDIVIELSO GABRIEL LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVARRO VALDIVIELSO GABRIEL LUIS
Consejero
- Benitez Morales Antonio
- Garcia Cuyas Maria Teresa Del Niño Jesus
- Gutierrez Torres Alfredo
- Navarro Valdivielso Gabriel Luis
- Sanchez Bolaños Angel Luis
- Zumaquero Garcia Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1498 , F 218, S 8, H GC 12155, I/A 17 (20/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-121-35
Empresa: GUAGUAMOVIL SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Falcon Perez Tomas
- Navarro Valdivielso Gabriel Luis
Consejero
- Falcon Perez Tomas
- Flick Juergen
- Lopez De Lara Francisco
- Lozano Caceres Herminia
- Navarro Valdivielso Gabriel Luis
- Sanchez Martinez Tania
Presidente
- Navarro Valdivielso Gabriel Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1380 , F 165, S 8, H GC 19422, I/A 9 (19/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-58-35
Empresa: GLOBAL INICIATIVAS SOCIALES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Benitez Morales Antonio
- Navarro Valdivielso Gabriel Luis
- Sanchez Bolaños Angel Luis
- Zumaquero Garcia Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1900 , F 51, S 8, H GC 40850, I/A 3 (26/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-35
Empresa: CAMPUS FORMACION GLOBAL SL
Apoderado Mancomunado
- Navarro Valdivielso Gabriel Luis
- Perez Estevez Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1887 , F 161, S 8, H GC 40353, I/A 4 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-35
Empresa: CAMPUS FORMACION GLOBAL SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Director Gerente
- Navarro Valdivielso Gabriel Luis
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1887 , F 161, S 8, H GC 40353, I/A 4 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-35
Empresa: CAMPUS FORMACION GLOBAL SL
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Peña Olegario
- Lujan Gil Javier
- Navarro Valdivielso Gabriel Luis
- Perez Estevez Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1887 , F 161, S 8, H GC 40353, I/A 3 (15/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-35
Empresa: GUAGUAS MASPALOMAS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Gonzalez Quintana Roque
- Navarro Valdivielso Gabriel Luis
- Rodriguez Ramirez Miguel Angel
- Santana Brito Sebastian
Consejero
- Artiles Lopez Juan
- Gonzalez Quintana Roque
- Navarro Valdivielso Gabriel Luis
- Reyes Sanchez Diego
- Rodriguez Ramirez Miguel Angel
- Santana Brito Sebastian
Presidente
Secretario
- Navarro Valdivielso Gabriel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1598 , F 182, S 8, H GC 28123, I/A 3 (12/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-38-35
Información de NAVARRO VALDIVIELSO GABRIEL LUIS
Mostramos los datos de NAVARRO VALDIVIELSO GABRIEL LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVARRO VALDIVIELSO GABRIEL LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos