CALASPARRA RENOVABLES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jenner, 3
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CALASPARRA RENOVABLES SL
CIF B85306421
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 13/12/2007
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE CALASPARRA RENOVABLES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CALASPARRA RENOVABLES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Asuero Resusta Vicente | Apoderado | 15/06/2012 | 07/03/2016 |
Cervera Medina Pilar | Apoderado | 15/06/2012 | 07/03/2016 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 05/01/2011 | 07/03/2016 |
Gimenez Soriano Pablo | Apoderado | 15/06/2012 | 07/03/2016 |
Lopez Cabrera Elena | Apoderado | 15/06/2012 | 07/03/2016 |
Michelena Izquierdo Pedro | Apoderado | 15/06/2012 | 07/03/2016 |
Olaguibel Amich Iñigo | Representante | 10/08/2012 | 07/03/2016 |
Olaguibel Amich Iñigo | Apoderado | 15/06/2012 | 07/03/2016 |
Perez Marcos Oscar | Apoderado | 15/06/2012 | 07/03/2016 |
Valencia Muñoz Pablo | Apoderado | 15/06/2012 | 07/03/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CALASPARRA RENOVABLES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25180 , F 218, S 8, H M 453481, I/A 17 (07/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-50-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25180 , F 218, S 8, H M 453481, I/A 17 (07/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-50-28
- C/ JENNER 3 4& (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25180 , F 218, S 8, H M 453481, I/A 16 (29/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-148-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25180 , F 218, S 8, H M 453481, I/A 15 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25180 , F 218, S 8, H M 453481, I/A 14 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-31-28
- C/ SERRANO 26 - 6& PLANTA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25180 , F 217, S 8, H M 453481, I/A 13 (11/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25180 , F 217, S 8, H M 453481, I/A 12 (08/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25180 , F 217, S 8, H M 453481, I/A 11 (10/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-160-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25180 , F 217, S 8, H M 453481, I/A 11 (10/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-160-28
Apoderado
- Benjumea Benjumea Jose
- Benjumea Benjumea Rafael
- Berges Del Estal Mariano
- Ferragut Bosqued Arantxa
- Guinea Benjumea Borja
- Higuero Jimenez Tristan Jacobo
- Huergo Cruzado Javier
- Jimenez Fernandez Bugallal Francisco
- Martin-pliego Lopez Pablo
- Reina Hinojar Rafael
- Sagi- Vela Grande Daniel
- Salinas Loring Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25180 , F 217, S 8, H M 453481, I/A 10 (04/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-134-28