CAJASOL SEGUROS GENERALES SOCIEDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS SA - EXTINGUIDA
Dirección social CL JUAN GRIS,20-26
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social CAJASOL SEGUROS GENERALES SOCIEDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
CIF A91850958
Capital Social 1.190004E7 Euros
Fecha de Constitución 16/12/2009
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único SEGURCAIXA ADESLAS SA DE SEGUROS Y REASEGUROS
Propietario SEGURCAIXA ADESLAS SA DE SEGUROS Y REASEGUROS
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE CAJASOL SEGUROS GENERALES SOCIEDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CAJASOL SEGUROS GENERALES SOCIEDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Abad Ojeda Enrique Carlos | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/03/2014 | 16/12/2014 |
Albi Gonzalez Victor | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/05/2012 | 16/12/2014 |
Andreu Cano Silvia | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/06/2013 | 16/12/2014 |
Arenillas Claver Jordi | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/06/2013 | 16/12/2014 |
Argiz Quintas Jose Carlos | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/05/2012 | 16/12/2014 |
Azpeitia Gamazo Miguel | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/05/2012 | 16/12/2014 |
Ballester Sansegundo Luis | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/03/2014 | 16/12/2014 |
Barba Perez Maria Inmaculada | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/06/2013 | 16/12/2014 |
Barchino De Cozar Javier | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/05/2012 | 16/12/2014 |
Berenger Albiac Mario | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/06/2013 | 16/12/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CAJASOL SEGUROS GENERALES SOCIEDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44250 , F 29, S 8, H B 450935, I/A 23 (16/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-245-08
- CL JUAN GRIS,20-26 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44250 , F 29, S 8, H B 450935, I/A 22 (03/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-74-08
- Extendida Diligencia Provisional de cierre de Hoja, por periodo de seis meses, como consecuencia de haberse expedido con fecha de hoy certificación literal para traslado de domicilio social a la provincia de BARCELONA.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5821 , F 31, S 8, H SE 84678, I/A 21 A (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-53-41
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abad Ojeda Enrique Carlos
- Ballester Sansegundo Luis
- Cardona Ramoneda Jordi
- Condie Edward James
- De Quinto Lobo Eduardo
- Diez-meco Conde Begoña
- Escalona Marin Rafael
- Esteban Ortiz Luisa Almudena
- Guillen Rubio Jose Luis
- Hernandez Iriberri Carlos
- Jubert Ferrer Jaume
- Olmedilla Almarza Juan Antonio
- Robles Delgado Manuel
- Saez Zazo Teotimo
- Sarra Escarre Alberto
- Sastre Herrero David
- Serrano Balseyro Fernando
- Ubeda Gomez Jose Maria
- Zarzuelo Martin Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5821 , F 31, S 8, H SE 84678, I/A 21 (07/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-51-41
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: modificado los artículos 6, 7, 9, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 30 y 36 de los Estatutos Sociales, se deja sin efecto el contenido de los artículos 24, 25, 26, 27, 28 y 29,
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5506 , F 183, S 8, H SE 84678, I/A 20 (06/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-51-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5506 , F 183, S 8, H SE 84678, I/A 20 (06/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-51-41
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5506 , F 183, S 8, H SE 84678, I/A 20 (06/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-51-41
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5506 , F 183, S 8, H SE 84678, I/A 20 (06/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-51-41
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5506 , F 182, S 8, H SE 84678, I/A 19 (18/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-1-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5506 , F 182, S 8, H SE 84678, I/A 19 (18/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-1-41