DIEZ-MECO CONDE BEGOÑA
Informe ejecutivo de DIEZ-MECO CONDE BEGOÑA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DIEZ-MECO CONDE BEGOÑA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAN SEGUROS GENERALES SA | Apoderado Solidario | 03/12/2014 | 16/01/2015 |
CAJASOL SEGUROS GENERALES SOCIEDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/03/2014 | 16/12/2014 |
VINCULACIONES DE DIEZ-MECO CONDE BEGOÑA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIEZ-MECO CONDE BEGOÑA
Empresa: CAN SEGUROS GENERALES SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44448 , F 139, S 8, H B 456318, I/A 30 (03/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-236-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abad Ojeda Enrique Carlos
- Ballester Sansegundo Luis
- Cardona Ramoneda Jordi
- Condie Edward James
- De Quinto Lobo Eduardo
- Diez-meco Conde Begoña
- Escalona Marin Rafael
- Esteban Ortiz Luisa Almudena
- Guillen Rubio Jose Luis
- Hernandez Iriberri Carlos
- Jubert Ferrer Jaume
- Olmedilla Almarza Juan Antonio
- Robles Delgado Manuel
- Saez Zazo Teotimo
- Sarra Escarre Alberto
- Sastre Herrero David
- Serrano Balseyro Fernando
- Ubeda Gomez Jose Maria
- Zarzuelo Martin Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5821 , F 31, S 8, H SE 84678, I/A 21 (07/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-51-41
Información de DIEZ-MECO CONDE BEGOÑA
Mostramos los datos de DIEZ-MECO CONDE BEGOÑA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIEZ-MECO CONDE BEGOÑA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos