CAJAMAR GESTION SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Paseo de Almeria, 25
Código Postal 04001
Municipio Almería
Provincia Almería
Mapa Ver Mapa
Razón Social CAJAMAR GESTION SA
CIF A84041987
Nombres Anteriores
- CAJAMAR GESTION SGIIC SA
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente De Parellada Duran Antonio
Propietario CAJAS RURALES UNIDAS SCOOP DE CREDI
VINCULACIONES DE CAJAMAR GESTION SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CAJAMAR GESTION SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aranda Ibañez Mercedes | Consejero | 21/02/2014 | 08/07/2014 |
CAJAS RURALES UNIDAS SCOOP DE CREDI | Socio Unico | 24/02/2014 | 08/07/2014 |
Calvo Lopez-casero Francisco Javier | Apoderado | 14/01/2009 | 08/07/2014 |
De Parellada Duran Antonio | Presidente | 21/02/2014 | 08/07/2014 |
De Parellada Duran Antonio | Consejero | 21/02/2014 | 08/07/2014 |
Olmedo Alonso Carlos | Secretario | 21/02/2014 | 08/07/2014 |
Olmedo Alonso Carlos | Consejero | 21/02/2014 | 08/07/2014 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 08/06/2009 | 08/07/2014 |
CAJAMAR CAJA RURAL SCC | Consejero | 21/02/2014 | |
Gonzalez Lopez Francisco-javier | Consejero | 03/02/2009 | 21/02/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CAJAMAR GESTION SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1632 , F 57, S 8, H AL 42666, I/A 3 (08/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-134-04
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1632 , F 57, S 8, H AL 42666, I/A 3 (08/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-134-04
- PASEO DE ALMERIA 25 (ALMERIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1632 , F 44, S 8, H AL 42666, I/A 1 (10/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-04
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24853 , F 7, S 8, H M 356746, I/A 30 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-42-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24853 , F 6, S 8, H M 356746, I/A 29 (21/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-42-28
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24853 , F 6, S 8, H M 356746, I/A 29 (21/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-42-28
- Baja en el Registro de Sociedades Gestoras de Institucionesde Inversión Colectiva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20197 , F 202, S 8, H M 356746, I/A 1-M (19/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-28
Empresa: CAJAMAR GESTION SGIIC SA
- La tenencia, disfrute, dirección y gestión de acciones, participacioens o cualesquiera otros títulos representativos de los fondos propios de sociedades u otras entidades
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24853 , F 6, S 8, H M 356746, I/A 27 (14/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-246-28
Empresa: CAJAMAR GESTION SGIIC SA
- CAJAMAR GESTION SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24853 , F 6, S 8, H M 356746, I/A 27 (14/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-246-28
Empresa: CAJAMAR GESTION SGIIC SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24853 , F 6, S 8, H M 356746, I/A 26 (01/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-132-28