CAJA GRANADA PREFERENTES SA - EXTINGUIDA
Razón Social CAJA GRANADA PREFERENTES SA
CIF A18827840
Actividad Otros servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones n.c.o.p.
Fecha de Constitución 17/04/2007
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario BANCO MARE NOSTRUM SA
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE CAJA GRANADA PREFERENTES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CAJA GRANADA PREFERENTES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO MARE NOSTRUM SA | Socio Unico | 23/03/2012 | 13/03/2014 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 21/05/2009 | 13/03/2014 |
Espigares Cerdan Joaquin | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/02/2011 | 13/03/2014 |
Gutierrez Conde Rosa | SecComAudit | 23/03/2012 | 13/03/2014 |
Lopez Robles Manuel | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/02/2011 | 13/03/2014 |
Mariscal Garcia Maria Victoria | Secretario No Consejero | 05/06/2013 | 13/03/2014 |
Martinez Garrido Jose Antonio | Liquidador Solidario | 13/03/2014 | 13/03/2014 |
Martinez Garrido Jose Antonio | M.Comit.Aud | 23/03/2012 | 13/03/2014 |
Martinez Garrido Jose Antonio | Consejero | 23/03/2012 | 13/03/2014 |
Martinez Garrido Jose Antonio | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/03/2012 | 13/03/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CAJA GRANADA PREFERENTES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1442 , F 210, S 8, H GR 33692, I/A 10 (13/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-55-18
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1442 , F 210, S 8, H GR 33692, I/A 10 (13/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-55-18
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1442 , F 210, S 8, H GR 33692, I/A 10 (13/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-55-18
Liquidador Solidario
Presidente
Pte.Comit.Au
SecComAudit
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1442 , F 210, S 8, H GR 33692, I/A 10 (13/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-55-18
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1442 , F 210, S 8, H GR 33692, I/A 9 (05/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-109-18
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1442 , F 210, S 8, H GR 33692, I/A 9 (05/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-109-18
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1442 , F 210, S 8, H GR 33692, I/A 8 (12/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-33-18
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1442 , F 209, S 8, H GR 33692, I/A 7 (23/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-65-18
Presidente
Pte.Comit.Au
SecComAudit
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1287 , F 189, S 8, H GR 33692, I/A 6 (23/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-65-18
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1287 , F 189, S 8, H GR 33692, I/A 6 (23/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-65-18