GUTIERREZ CONDE ROSA
Informe ejecutivo de GUTIERREZ CONDE ROSA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE GUTIERREZ CONDE ROSA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INNOSTRUM DIVISION INMOBILIARIA SL | Apoderado Solidario | 11/09/2013 | 15/07/2015 |
INMARE DIVISION INMOBILIARIA SL | Apoderado Solidario | 11/09/2013 | 10/10/2014 |
CAJA GRANADA PREFERENTES SA | SecComAudit | 23/03/2012 | 13/03/2014 |
CAJA GRANADA PREFERENTES SA | Secretario No Consejero | 23/03/2012 | 05/06/2013 |
SOCIEDAD PARA LA EXPLOTACION Y RECUPERACION DE ACTIVOS SL | Secretario No Consejero | 18/06/2010 | 16/06/2011 |
INVERSIONES PROGRANADA S.C.R. DE REGIMEN SIMPLIFICADO SA | Secretario | 22/06/2010 | |
INVERSIONES PROGRANADA S.C.R. DE REGIMEN SIMPLIFICADO SA | Consejero | 22/06/2010 |
VINCULACIONES DE GUTIERREZ CONDE ROSA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUTIERREZ CONDE ROSA
Empresa: INNOSTRUM DIVISION INMOBILIARIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31561 , F 165, S 8, H M 548566, I/A 16 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-137-28
Empresa: INMARE DIVISION INMOBILIARIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Alzamora Rovira Gabriel
- Arbos Tomas Sebastian
- Ariza Izquierdo Mireia
- Aroca Guardiola Josefa
- Bel Homedes Guillermo
- Campama Sanchez Nuria
- Castro Casares Montserrat
- Cifre Bordoy Osvaldo
- Cort Pujolras Isabel
- Domenech Marti Gemma
- Eroles Figuera Maria Isabel
- Gil Sevillano Angel Gabriel
- Gutierrez Conde Rosa
- Lloret Manchon Antonio Salvador
- Lopez Vila Maria Isabel
- Majo Corella Marta
- Mariscal Garcia Maria Victoria
- Martinez Mercado Manuel
- Merino Temboury Francisco Javier
- Puig Sanchis Nuria
- Roca Tornel Pedro Angel
- Torres Gutierrez Victor Manuel
- Valera Jimenez Maria Del Carmen
- Verges Cabanzon Joan Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32443 , F 139, S 8, H M 548567, I/A 12 (10/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-200-28
Empresa: CAJA GRANADA PREFERENTES SA
Liquidador Solidario
Presidente
Pte.Comit.Au
SecComAudit
- Gutierrez Conde Rosa
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1442 , F 210, S 8, H GR 33692, I/A 10 (13/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-55-18
Empresa: INNOSTRUM DIVISION INMOBILIARIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Alzamora Rovira Gabriel
- Arbos Tomas Sebastian
- Aroca Guardiola Josefa
- Cifre Bordoy Osvaldo
- Gil Sevillano Angel Gabriel
- Gutierrez Conde Rosa
- Lloret Manchon Antonio Salvador
- Mariscal Garcia Maria Victoria
- Martinez Mercado Manuel
- Merino Temboury Francisco Javier
- Roca Tornel Pedro Angel
- Torres Gutierrez Victor Manuel
- Valera Jimenez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30482 , F 176, S 8, H M 548566, I/A 5 (11/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-180-28
Empresa: INMARE DIVISION INMOBILIARIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Alzamora Rovira Gabriel
- Arbos Tomas Sebastian
- Aroca Guardiola Josefa
- Cifre Bordoy Osvaldo
- Gil Sevillano Angel Gabriel
- Gutierrez Conde Rosa
- Lloret Manchon Antonio Salvador
- Mariscal Garcia Maria Victoria
- Martinez Mercado Manuel
- Merino Temboury Francisco Javier
- Roca Tornel Pedro Angel
- Torres Gutierrez Victor Manuel
- Valera Jimenez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30482 , F 184, S 8, H M 548567, I/A 4 (11/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-180-28
Empresa: CAJA GRANADA PREFERENTES SA
Secretario No Consejero
- Gutierrez Conde Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1442 , F 210, S 8, H GR 33692, I/A 9 (05/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-109-18
Empresa: CAJA GRANADA PREFERENTES SA
Presidente
Pte.Comit.Au
SecComAudit
- Gutierrez Conde Rosa
Secretario No Consejero
- Gutierrez Conde Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1287 , F 189, S 8, H GR 33692, I/A 6 (23/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-65-18
Secretario No Consejero
- Gutierrez Conde Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1364 , F 87, S 8, H GR 12780, I/A 24 (16/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-121-18
Consejero
Presidente
Secretario
- Gutierrez Conde Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1333 , F 45, S 8, H GR 2658, I/A 59 (22/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-124-18
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Gutierrez Conde Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1364 , F 85, S 8, H GR 12780, I/A 17 (18/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-122-18
Información de GUTIERREZ CONDE ROSA
Mostramos los datos de GUTIERREZ CONDE ROSA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUTIERREZ CONDE ROSA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos