CAIRO ALGECIRAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alfonso XI, 11
Código Postal 11201
Municipio Algeciras
Provincia Cádiz
Mapa Ver Mapa
Razón Social CAIRO ALGECIRAS SL
CIF B72292485
Capital Social 9000.0 Euros
Actividad Establecimientos de bebidas
Fecha de Constitución 18/08/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CAIRO ALGECIRAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CAIRO ALGECIRAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arjona Salado Salvador | Liquidador | 28/09/2017 | 28/09/2017 |
Arjona Salado Salvador | Administrador Unico | 07/01/2016 | 28/09/2017 |
Arjona Salado Salvador | Administrador Mancomunado | 19/08/2015 | 07/01/2016 |
Benitez Martin Emilio Jose | Administrador Mancomunado | 19/08/2015 | 07/01/2016 |
ACTOS BORME DE CAIRO ALGECIRAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2166 , F 157, S 8, H CA 48496, I/A 3 (28/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-192-11
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2166 , F 157, S 8, H CA 48496, I/A 3 (28/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-192-11
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2166 , F 157, S 8, H CA 48496, I/A 3 (28/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-192-11
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2166 , F 157, S 8, H CA 48496, I/A 3 (28/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-192-11
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2166 , F 157, S 8, H CA 48496, I/A 2 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2166 , F 157, S 8, H CA 48496, I/A 2 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-11
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2166 , F 157, S 8, H CA 48496, I/A 2 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-11
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2166 , F 156, S 8, H CA 48496, I/A 1 (19/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-162-11
Dirección:C/ ALFONSO XI 11 (ALGECIRAS)
Comienzo de operaciones:18/08/15
Capital:9.000,00 Euros
Objeto social:Establecimiento de bebidas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2166 , F 156, S 8, H CA 48496, I/A 1 (19/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-162-11