ARJONA SALADO SALVADOR
Informe ejecutivo de ARJONA SALADO SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARJONA SALADO SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAIRO ALGECIRAS SL | Liquidador | 28/09/2017 | 28/09/2017 |
CAIRO ALGECIRAS SL | Administrador Unico | 07/01/2016 | 28/09/2017 |
CAIRO ALGECIRAS SL | Administrador Mancomunado | 19/08/2015 | 07/01/2016 |
VINCULACIONES DE ARJONA SALADO SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARJONA SALADO SALVADOR
Empresa: CAIRO ALGECIRAS SL
Liquidador
- Arjona Salado Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2166 , F 157, S 8, H CA 48496, I/A 3 (28/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-192-11
Empresa: CAIRO ALGECIRAS SL
Administrador Unico
- Arjona Salado Salvador
Liquidador
- Arjona Salado Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2166 , F 157, S 8, H CA 48496, I/A 3 (28/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-192-11
Empresa: CAIRO ALGECIRAS SL
Administrador Unico
- Arjona Salado Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2166 , F 157, S 8, H CA 48496, I/A 2 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-11
Empresa: CAIRO ALGECIRAS SL
Administrador Mancomunado
- Arjona Salado Salvador
- Benitez Martin Emilio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2166 , F 157, S 8, H CA 48496, I/A 2 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-11
Empresa: CAIRO ALGECIRAS SL
Administrador Mancomunado
- Arjona Salado Salvador
- Benitez Martin Emilio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2166 , F 156, S 8, H CA 48496, I/A 1 (19/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-162-11
Información de ARJONA SALADO SALVADOR
Mostramos los datos de ARJONA SALADO SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARJONA SALADO SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos