CAFETERIAS ASOCIADAS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle La Coruña, 5
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social CAFETERIAS ASOCIADAS SA
CIF A28294270
Actividad Otros servicios de comidas
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente LUCKIA GAMING GROUP SA
VINCULACIONES DE CAFETERIAS ASOCIADAS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CAFETERIAS ASOCIADAS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Blanco Menguez Maria Del Carmen | Consejero | 18/01/2011 | 03/02/2012 |
Blanco Menguez Maria Del Carmen | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 18/01/2011 | 03/02/2012 |
Blanco Rodriguez Jose Ramon | Secretario | 18/01/2011 | 03/02/2012 |
Blanco Rodriguez Jose Ramon | Consejero | 18/01/2011 | 03/02/2012 |
Gonzalez Fuentes Jose | Representante | 18/01/2011 | 03/02/2012 |
LUCKIA GAMING GROUP SA | Presidente | 18/01/2011 | 03/02/2012 |
LUCKIA GAMING GROUP SA | Consejero | 18/01/2011 | 03/02/2012 |
LUCKIA GAMING GROUP SA | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 18/01/2011 | 03/02/2012 |
Blanco De La Casa Jose Maria | Consejero | 18/01/2011 | |
Blanco De La Casa Maria Eugenia | Consejero | 18/01/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CAFETERIAS ASOCIADAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23455 , F 203, S 8, H M 16463, I/A 32 (03/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23455 , F 203, S 8, H M 16463, I/A 32 (03/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-34-28
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23455 , F 203, S 8, H M 16463, I/A 31 (18/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23455 , F 203, S 8, H M 16463, I/A 31 (18/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-211-28
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-210-28
- 2006
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-210-28