BLANCO RODRIGUEZ JOSE RAMON
Informe ejecutivo de BLANCO RODRIGUEZ JOSE RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BLANCO RODRIGUEZ JOSE RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RECREATIVOS ELECTRONICOS SA | Apoderado Mancomunado | 12/05/2016 | |
RECREATIVOS ELECTRONICOS SA | Administrador Mancomunado | 20/07/2009 |
VINCULACIONES DE BLANCO RODRIGUEZ JOSE RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLANCO RODRIGUEZ JOSE RAMON
Empresa: RECREATIVOS ELECTRONICOS SA
Administrador Mancomunado
- Blanco Rodriguez Jose Ramon
- Gonzalez Fuentes Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5790 , F 92, S 8, H M 94712, I/A 17 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-28
Empresa: NEBRASKA BLANCO HERMANOS SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
- Blanco Menguez Maria Del Carmen
- Blanco Rodriguez Jose Ramon
- EGASA XXI SA
Presidente
Representante
Secretario
- Blanco Rodriguez Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31621 , F 53, S 8, H M 108713, I/A 48 (13/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-28
Empresa: RECREATIVOS ELECTRONICOS SA
Apoderado Mancomunado
- Blanco Rodriguez Jose Ramon
- Gonzalez Fuentes Jose Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5790 , F 91, S 8, H M 94712, I/A 15 (12/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-95-28
Empresa: RECREATIVOS ELECTRONICOS SA
Administrador Mancomunado
- Blanco Rodriguez Jose Ramon
- Gonzalez Fuentes Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5790 , F 90, S 8, H M 94712, I/A 14 (03/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-196-28
Empresa: NEBRASKA BLANCO HERMANOS SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Presidente
Representante
Secretario
- Blanco Rodriguez Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22004 , F 218, S 8, H M 108713, I/A 33 (20/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-105-28
Empresa: NEBRASKA BLANCO HERMANOS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
- Blanco Rodriguez Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22004 , F 218, S 8, H M 108713, I/A 33 (20/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-105-28
Empresa: CAFETERIAS ASOCIADAS SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
- Blanco Menguez Maria Del Carmen
- Blanco Rodriguez Jose Ramon
- EGASA XXI SA
Presidente
Representante
Secretario
- Blanco Rodriguez Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23455 , F 203, S 8, H M 16463, I/A 31 (18/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-28
Empresa: CAFETERIAS ASOCIADAS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
- Blanco Rodriguez Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23455 , F 203, S 8, H M 16463, I/A 31 (18/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-28
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
- Blanco Menguez Maria Del Carmen
- Blanco Rodriguez Jose Ramon
- EGASA XXI SA
Presidente
Representante
Secretario
- Blanco Rodriguez Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6723 , F 123, S 8, H M 109495, I/A 31 (18/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
- Blanco Rodriguez Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6723 , F 123, S 8, H M 109495, I/A 31 (18/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-28
VER MAS ACTOS
Información de BLANCO RODRIGUEZ JOSE RAMON
Mostramos los datos de BLANCO RODRIGUEZ JOSE RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLANCO RODRIGUEZ JOSE RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos