CAFETERIA'S CASPER SL - EXTINGUIDA
Razón Social CAFETERIA'S CASPER SL
Capital Social 9005.06 Euros
Órgano Administración Administrador único
Propietario Torrejon Garcia Jose Maria
VINCULACIONES DE CAFETERIA'S CASPER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CAFETERIA'S CASPER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lozano Rivera Raul | Apoderado | 14/01/2011 | 11/09/2023 |
Miramon Nuñez Olga | Apoderado | 26/02/2013 | 11/09/2023 |
Torrejon Garcia Jose Maria | Administrador Unico | 27/05/2009 | 11/09/2023 |
Torrejon Garcia Jose Maria | Socio Unico | 27/05/2009 | 11/09/2023 |
Torrejon Garcia Josemaria | Liquidador | 11/09/2023 | 11/09/2023 |
ACTOS BORME DE CAFETERIA'S CASPER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13654 , F 116, S 8, H M 222403, I/A 8 (11/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-178-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13654 , F 116, S 8, H M 222403, I/A 8 (11/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-178-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13654 , F 116, S 8, H M 222403, I/A 8 (11/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-178-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13654 , F 116, S 8, H M 222403, I/A 8 (11/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-178-28
- Otras modificaciones estatutarias: retribución del cargode administrador 28. Otros.- 28. duracion de cargos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13654 , F 116, S 8, H M 222403, I/A 7 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13654 , F 116, S 8, H M 222403, I/A 7 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13654 , F 115, S 8, H M 222403, I/A 6 (26/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-28
- El transporte terrestre, aéreo, ferrovial, marítimo y demás especialidadesque pudieran dar lugar al movimiento de todo tipo de mercancías ajenas o por contratación con terceros, utilizando para el desarrollo de la actividadcualquier estructura o vehículos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13654 , F 114, S 8, H M 222403, I/A 5 (18/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: Artículo 6º. Capital Social. Artículo de los estatutos: Artículo 2º. Objeto Social
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13654 , F 114, S 8, H M 222403, I/A 5 (18/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-28