MIRAMON NUÑEZ OLGA
Informe ejecutivo de MIRAMON NUÑEZ OLGA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MIRAMON NUÑEZ OLGA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAFETERIA'S CASPER SL | Apoderado | 26/02/2013 | 11/09/2023 |
MV AUTOMOCION 015 SL | Administrador Unico | 15/09/2015 | 14/03/2019 |
VINCULACIONES DE MIRAMON NUÑEZ OLGA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIRAMON NUÑEZ OLGA
Empresa: MV AUTOMOCION 015 SL
Administrador Unico
- Miramon Nuñez Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33795 , F 119, S 8, H M 608265, I/A 2 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-56-28
Empresa: MV AUTOMOCION 015 SL
Administrador Unico
- Miramon Nuñez Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33795 , F 118, S 8, H M 608265, I/A 1 (15/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-182-28
Empresa: CAFETERIA'S CASPER SL
Apoderado
- Miramon Nuñez Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13654 , F 115, S 8, H M 222403, I/A 6 (26/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-28
Información de MIRAMON NUÑEZ OLGA
Mostramos los datos de MIRAMON NUÑEZ OLGA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIRAMON NUÑEZ OLGA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos