CAFE BUDAPEST SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Muntaner, 400
Código Postal 08006
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social CAFE BUDAPEST SL
CIF B65692097
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 12/12/2011
Órgano Administración Administradores solidarios
Administrador Único Marques Esteva Isidro
VINCULACIONES DE CAFE BUDAPEST SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CAFE BUDAPEST SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bores Leonori Montal Carlos | Liquidador | 23/09/2014 | 24/12/2015 |
Marques Esteva Isidro | Administrador Unico | 05/01/2012 | 24/12/2015 |
Fernandez Barnosell Myriam | Administrador Solidario | 25/06/2012 | 23/09/2014 |
Marques Esteva Isidro | Administrador Solidario | 25/06/2012 | 23/09/2014 |
ACTOS BORME DE CAFE BUDAPEST SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42928 , F 40, S 8, H B 419475, I/A 4 (24/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-2-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42928 , F 40, S 8, H B 419475, I/A 4 (24/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-2-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42928 , F 40, S 8, H B 419475, I/A 3 (23/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-187-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42928 , F 40, S 8, H B 419475, I/A 3 (23/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-187-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42928 , F 40, S 8, H B 419475, I/A 3 (23/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-187-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42928 , F 39, S 8, H B 419475, I/A 2 (25/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-127-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42928 , F 38, S 8, H B 419475, I/A 1 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-08
Dirección:CL MUNTANER Num.400 P.BA PTA.1 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:12/12/11
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:SERVICIOS DE RESTAURACION Y CAFETERIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42928 , F 38, S 8, H B 419475, I/A 1 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-08