BORES LEONORI MONTAL CARLOS
Informe ejecutivo de BORES LEONORI MONTAL CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE BORES LEONORI MONTAL CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BALMER MERIDIAN SL | Administrador Mancomunado | 02/08/2024 | |
ALPER TRIBECA SL | Apoderado Mancomunado | 16/06/2020 | |
ALPER TRIBECA SL | Presidente | 16/06/2020 | |
ALPER TRIBECA SL | Consejero | 16/06/2020 | |
BALMER MERIDIAN SL | Apoderado Mancomunado | 10/06/2020 | |
GBR GROUP ADVISOR SL | Administrador Mancomunado | 05/03/2018 | |
BORES ROSAL 5 GESTION SL | Administrador Mancomunado | 01/09/2015 | |
BARCEL EUROPEAN SL | Apoderado Solidario | 24/07/2015 |
VINCULACIONES DE BORES LEONORI MONTAL CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BORES LEONORI MONTAL CARLOS
Empresa: BALMER MERIDIAN SL
Administrador Mancomunado
- Bores Leonori Montal Carlos
- Rosal Garcigoy Bruno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 541207, I/A 4 (02/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-154-08
Empresa: BALMER MERIDIAN SL
Consejero
- Bores Leonori Montal Carlos
- Cervera Molina Sergi
- Rosal Garcigoy Bruno
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 541207, I/A 4 (02/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-154-08
Empresa: INMOBILIARIA OBRAS Y TERRENOS SA
Administrador Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Agullo Trullols Carolina
- Bores Leonori Montal Carlos
- Perello Capo Jose
- Sanchez Auge Pedro Jose
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42999 , F 113, S 8, H B 30241, I/A 32 (04/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-08
Empresa: PORTMAN BALTIC SL
Administrador Unico
- Bores Leonori Montal Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47063 , F 153, S 8, H B 539849, I/A 3 (14/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-183-08
Empresa: ALPER TRIBECA SL
Apoderado Mancomunado
- Bores Leonori Montal Carlos
- Cervera Molina Sergi
- Rosal Garcigoy Bruno
Consejero
- Bores Leonori Montal Carlos
- Cervera Molina Sergi
- Rosal Garcigoy Bruno
Presidente
- Bores Leonori Montal Carlos
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47063 , F 148, S 8, H B 539847, I/A 3 (16/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-119-08
Empresa: BALMER MERIDIAN SL
Apoderado Mancomunado
- Bores Leonori Montal Carlos
- Cervera Molina Sergi
- Rosal Garcigoy Bruno
Consejero
- Bores Leonori Montal Carlos
- Cervera Molina Sergi
- Rosal Garcigoy Bruno
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47103 , F 42, S 8, H B 541207, I/A 3 (10/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-115-08
Empresa: PORTMAN BALTIC SL
Administrador Unico
- Bores Leonori Montal Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47063 , F 152, S 8, H B 539849, I/A 2 (23/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-08
Empresa: OPTIMUM RE SPAIN SOCIMI SA
Consejero
- Astarloa Echevarrieta Maria G
- Bores Leonori Montal Carlos
- Rodriguez Feliciano Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47187 , F 81, S 8, H B 462365, I/A 20 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-08
Empresa: GUNPER TRADING SL
Administrador Mancomunado
- Bores Leonori Montal Carlos
- Cervera Molina Sergi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46111 , F 14, S 8, H B 509735, I/A 2 (05/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-49-08
Empresa: CAFE BUDAPEST SL
Liquidador
- Bores Leonori Montal Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42928 , F 40, S 8, H B 419475, I/A 4 (24/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-2-08
VER MAS ACTOS
Información de BORES LEONORI MONTAL CARLOS
Mostramos los datos de BORES LEONORI MONTAL CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BORES LEONORI MONTAL CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos