CAESCO INVESTMENTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Velazquez, 80
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CAESCO INVESTMENTS SL
CIF B86372778
Capital Social 18304.0 Euros
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Fecha de Constitución 29/11/2011
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CAESCO INVESTMENTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CAESCO INVESTMENTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Gonzalez Ana | Apoderado Solidario | 03/07/2013 | 15/02/2015 |
Bautista Gonzalez Del Valle Casilda | Apoderado Solidario | 03/07/2013 | 15/02/2015 |
De San Pablo Sanchez Carlos Martin | Apoderado | 03/07/2013 | 15/02/2015 |
Fernandez-daza Mijares Guillermo | Apoderado Solidario | 03/07/2013 | 15/02/2015 |
GLOBAL TAIHEM SL | Liquidador | 15/02/2015 | 15/02/2015 |
Marin Salcedo Jose Ovidio | Presidente | 03/07/2013 | 15/02/2015 |
Marin Salcedo Jose Ovidio | Consejero | 03/07/2013 | 15/02/2015 |
Reyna Santos Carmen | Apoderado Solidario | 03/07/2013 | 15/02/2015 |
Santiago Perez Antonio | Representante | 15/02/2015 | 15/02/2015 |
Souza Camila | Consejero | 03/07/2013 | 15/02/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CAESCO INVESTMENTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31151 , F 86, S 8, H M 532375, I/A 11 (15/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-37-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31151 , F 86, S 8, H M 532375, I/A 11 (15/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-37-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31151 , F 86, S 8, H M 532375, I/A 11 (15/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-37-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31151 , F 86, S 8, H M 532375, I/A 11 (15/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-37-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificado el artículo 23º
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31151 , F 85, S 8, H M 532375, I/A 10 (16/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-16-28
Capital Anterior: | 7.666,00 | Euros |
Aumento de capital: | 10.638,00 | Euros |
Capital Actual: | 18.304,00 | Euros |
Porcentaje: | 138,77 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31151 , F 85, S 8, H M 532375, I/A 10 (16/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-16-28
- Otras modificaciones estatutarias: SE MODIFICA EL ARTICULO 15º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31151 , F 84, S 8, H M 532375, I/A 9 (03/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-130-28
Apoderado Solidario
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31151 , F 84, S 8, H M 532375, I/A 9 (03/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-130-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31151 , F 84, S 8, H M 532375, I/A 9 (03/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-130-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31151 , F 84, S 8, H M 532375, I/A 8 (03/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-130-28