MARIN SALCEDO JOSE OVIDIO
Informe ejecutivo de MARIN SALCEDO JOSE OVIDIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE MARIN SALCEDO JOSE OVIDIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IG EXPANSION BUSINESS DEVELOPMENT SL | Presidente | 27/11/2013 | |
IG EXPANSION BUSINESS DEVELOPMENT SL | Consejero | 27/11/2013 |
VINCULACIONES DE MARIN SALCEDO JOSE OVIDIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIN SALCEDO JOSE OVIDIO
Empresa: NEWPEAKS INVEST SL
Consejero
- Brody Jeffrey Dale
- Grinda Olivier
- Marin Salcedo Jose Ovidio
Presidente
- Marin Salcedo Jose Ovidio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29258 , F 5, S 8, H M 517715, I/A 12 (24/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-85-28
Empresa: CAESCO INVESTMENTS SL
Consejero
- Marin Salcedo Jose Ovidio
- Souza Camila
- Thees Anderson
Presidente
- Marin Salcedo Jose Ovidio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31151 , F 86, S 8, H M 532375, I/A 11 (15/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-37-28
Empresa: SOCIAL MEDIA INVESTMENT SL
Consejero
- Brody Jeffrey Dale
- Cavalcanti Emilio Maciel
- Marin Salcedo Jose Ovidio
- Thees Anderson
Presidente
- Marin Salcedo Jose Ovidio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30312 , F 26, S 8, H M 517546, I/A 11 (30/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-149-28
Empresa: IG EXPANSION BUSINESS DEVELOPMENT SL
Consejero
- De San Pablo Sanchez Carlos Martin
- Marin Salcedo Jose Ovidio
- Salas Gonzalez Borja
Presidente
- Marin Salcedo Jose Ovidio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28636 , F 209, S 8, H M 303083, I/A 7 (27/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-28
Empresa: IG EXPANSION BUSINESS DEVELOPMENT SL
Administrador Solidario
- De San Pablo Sanchez Carlos Martin
- Marin Salcedo Jose Ovidio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28636 , F 209, S 8, H M 303083, I/A 7 (27/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-28
Empresa: CAESCO INVESTMENTS SL
Consejero
- De San Pablo Sanchez Carlos Martin
- Marin Salcedo Jose Ovidio
- Thees Anderson
Presidente
- Marin Salcedo Jose Ovidio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29580 , F 48, S 8, H M 532375, I/A 4 (03/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-130-28
Empresa: IG INTERNET BRAZILIAN INVESTMENTS SL
Apoderado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
- Marin Salcedo Jose Ovidio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28363 , F 206, S 8, H M 497571, I/A 16 (06/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-111-28
Empresa: IG INTERNET BRAZILIAN INVESTMENTS SL
Consejero
Presidente
- Marin Salcedo Jose Ovidio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28363 , F 206, S 8, H M 497571, I/A 16 (06/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-111-28
Empresa: CAPTALIS SL
Consejero
- Marin Salcedo Jose Ovidio
- Martin De San Pablo Sanchez Carlos
- Persson Henrik
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23888 , F 174, S 8, H M 428895, I/A 9 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-83-28
Empresa: NEWPEAKS INVEST SL
Consejero
- Grinda Olivier
- Marin Salcedo Jose Ovidio
- Martin De San Pablo Sanchez Carlos
Presidente
- Marin Salcedo Jose Ovidio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28752 , F 37, S 8, H M 517715, I/A 3 (11/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-202-28
VER MAS ACTOS
Información de MARIN SALCEDO JOSE OVIDIO
Mostramos los datos de MARIN SALCEDO JOSE OVIDIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIN SALCEDO JOSE OVIDIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos