CAELU INVESTMENT SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11
Código Postal 28027
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CAELU INVESTMENT SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE CAELU INVESTMENT SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CAELU INVESTMENT SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CACEIS BANK SPAIN SA | EntidDeposit | 22/01/2020 | 27/02/2023 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 05/08/2013 | 27/02/2023 |
Fernandez Miranda Vidal Alfonso | Apoderado Solidario | 27/02/2023 | |
Fernandez Miranda Vidal Alfonso | Vicesecretario No Consejero | 27/02/2023 | |
Pardo Fernandez-balbuena Esteban | Consejero | 13/07/2010 | 27/02/2023 |
Pardo Fernandez Balbuena Gustavo | Presidente | 22/10/2009 | 27/02/2023 |
Pardo Fernandez Balbuena Gustavo | Consejero | 22/10/2009 | 27/02/2023 |
Pardo Fernandez Balbuena Gustavo | Liquidador | 27/02/2023 | 27/02/2023 |
POPULAR GESTION PRIVADA SGIIC SA | Apoderado | 27/02/2023 | |
Sanchez De Lamadrid Folguera Luis | Secretario | 08/04/2011 | 27/02/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CAELU INVESTMENT SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39716 , F 191, S 8, H M 241634, I/A 25 (27/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-45-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39716 , F 191, S 8, H M 241634, I/A 25 (27/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-45-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39716 , F 191, S 8, H M 241634, I/A 25 (27/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-45-28
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39716 , F 191, S 8, H M 241634, I/A 25 (27/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-45-28
Consejero
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39716 , F 191, S 8, H M 241634, I/A 25 (27/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-45-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39716 , F 190, S 8, H M 241634, I/A 23 (17/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-162-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificado el artículo 1 de los estatutos sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39716 , F 190, S 8, H M 241634, I/A 22 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-28
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39716 , F 190, S 8, H M 241634, I/A 22 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-28
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39716 , F 190, S 8, H M 241634, I/A 22 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificación del artículo 9º de los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14586 , F 139, S 8, H M 241634, I/A 21 (28/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-169-28