PARDO FERNANDEZ-BALBUENA ESTEBAN
Informe ejecutivo de PARDO FERNANDEZ-BALBUENA ESTEBAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PARDO FERNANDEZ-BALBUENA ESTEBAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPRA INTELIGENTE SL | Socio Unico | 26/11/2009 | |
COMPRA INTELIGENTE SL | Administrador Unico | 26/11/2009 |
VINCULACIONES DE PARDO FERNANDEZ-BALBUENA ESTEBAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PARDO FERNANDEZ-BALBUENA ESTEBAN
Empresa: CAELU INVESTMENT SICAV
Consejero
- Pardo Fernandez-balbuena Esteban
- Pardo Fernandez Balbuena Gustavo
- Sanchez De Lamadrid Folguera Luis
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39716 , F 191, S 8, H M 241634, I/A 25 (27/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-45-28
Empresa: CAELU INVESTMENT SICAV
Consejero
- Pardo Fernandez-balbuena Esteban
- Pardo Fernandez Balbuena Gustavo
- Sanchez De Lamadrid Folguera Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39716 , F 190, S 8, H M 241634, I/A 23 (17/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-162-28
Empresa: CAELU INVESTMENT SICAV
Auditor
Consejero
- Pardo Fernandez-balbuena Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14586 , F 139, S 8, H M 241634, I/A 19 (24/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-168-28
Empresa: CAELU INVESTMENT SICAV
Consejero
- Pardo Fernandez-balbuena Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14586 , F 112, S 8, H M 241634, I/A 13 (13/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-141-28
Empresa: COMPRA INTELIGENTE SL
Administrador Unico
- Pardo Fernandez-balbuena Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27204 , F 48, S 8, H M 490150, I/A 1 (26/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-234-28
Empresa: COMPRA INTELIGENTE SL
Socio Único
- Pardo Fernandez-balbuena Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27204 , F 48, S 8, H M 490150, I/A 1 (26/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-234-28
Información de PARDO FERNANDEZ-BALBUENA ESTEBAN
Mostramos los datos de PARDO FERNANDEZ-BALBUENA ESTEBAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PARDO FERNANDEZ-BALBUENA ESTEBAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos