CADIZ CONECTA SOCIEDAD MUNICIPAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle San Martin del Tesorillo, S/N
Código Postal 11011
Municipio Cádiz
Provincia Cádiz
Mapa Ver Mapa
Razón Social CADIZ CONECTA SOCIEDAD MUNICIPAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS SA
CIF A72149537
Capital Social 637470.0 Euros
Fecha de Constitución 04/09/2009
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Martinez De Pinillos Ruiz Adrian
Propietario Excelentisimo Ayuntamiento De Cadiz
VINCULACIONES DE CADIZ CONECTA SOCIEDAD MUNICIPAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CADIZ CONECTA SOCIEDAD MUNICIPAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Delgado Leon Vicente | Apoderado | 02/12/2009 | 03/01/2017 |
Excelentisimo Ayuntamiento De Cadiz | Socio Unico | 11/11/2009 | 03/01/2017 |
Garcia De Leon Bruno Maria | Consejero | 07/07/2016 | 03/01/2017 |
Gomez Vera Francisco | Consejero | 07/07/2016 | 03/01/2017 |
Gonzalez Marcos David | Consejero | 07/07/2016 | 03/01/2017 |
Jimenez Mateo Alfonso | Secretario No Consejero | 11/11/2009 | 03/01/2017 |
Martinez De Pinillos Ruiz Adrian | Presidente | 07/07/2016 | 03/01/2017 |
Martinez De Pinillos Ruiz Adrian | Consejero | 07/07/2016 | 03/01/2017 |
Pacheco Calvo Jose Antonio | Consejero | 07/07/2016 | 03/01/2017 |
Palomino Aguilar Maria Dolores | Consejero | 07/07/2016 | 03/01/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CADIZ CONECTA SOCIEDAD MUNICIPAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2200 , F 184, S 8, H CA 39633, I/A 10 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-11
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2200 , F 184, S 8, H CA 39633, I/A 10 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-11
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2200 , F 184, S 8, H CA 39633, I/A 9 (07/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-135-11
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2200 , F 184, S 8, H CA 39633, I/A 9 (07/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-135-11
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1957 , F 203, S 8, H CA 39633, I/A 8 (03/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-237-11
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1957 , F 203, S 8, H CA 39633, I/A 7 (03/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-11
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1957 , F 203, S 8, H CA 39633, I/A 6 (16/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-206-11
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1957 , F 203, S 8, H CA 39633, I/A 6 (16/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-206-11
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2012-36-11
Consejero Delegado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1957 , F 202, S 8, H CA 39633, I/A 5 (02/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-236-11