DELGADO LEON VICENTE
Informe ejecutivo de DELGADO LEON VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DELGADO LEON VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIMAREA SA | Administrador Unico | 27/03/2017 | |
CONSULTING INTEGRAL DE MEDIOS AUDIOVISUALES SL | Administrador Unico | 03/06/2013 |
VINCULACIONES DE DELGADO LEON VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DELGADO LEON VICENTE
Empresa: VIMAREA SA
Administrador Unico
- Delgado Leon Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2232 , F 4, S 8, H CA 7552, I/A 3 (27/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-66-11
Administrador Unico
- Delgado Leon Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2065 , F 222, S 8, H CA 44100, I/A 2 (03/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-11
Administrador Solidario
- Alvarez De Los Corrales Luis Babiano
- Delgado Leon Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2065 , F 222, S 8, H CA 44100, I/A 2 (03/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-11
Administrador Solidario
- Alvarez De Los Corrales Luis Babiano
- Delgado Leon Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2065 , F 220, S 8, H CA 44100, I/A 1 (15/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-227-11
Apoderado
- Delgado Leon Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1957 , F 201, S 8, H CA 39633, I/A 2 (02/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-237-11
Información de DELGADO LEON VICENTE
Mostramos los datos de DELGADO LEON VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DELGADO LEON VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos