C DE BARRAQUER SA
Dirección social Cl Bisbe Sivilla, 42
Código Postal 08022
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social C DE BARRAQUER SA
CIF A08395147
Teléfono 97 720 80 81
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE C DE BARRAQUER SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE C DE BARRAQUER SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Peyra Molins Agustin Maria | Administrador Unico | 25/02/2016 | 03/03/2022 |
Peyra Molins Agustin Maria | Administrador Unico | 03/03/2022 | 03/03/2022 |
Peyra Molins Agustin Maria | Administrador Unico | 24/05/2012 | 25/02/2016 |
Peyra Molins Agustin Maria | Administrador Unico | 24/05/2012 | 24/05/2012 |
Peyra Molins Agustin Maria | Administrador | 24/05/2012 |
ACTOS BORME DE C DE BARRAQUER SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11446 , F 177, S 8, H B 148054, I/A 10 N (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-52-08
- CL BISBE SIVILLA NUM.42 ATICO (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11446 , F 177, S 8, H B 148054, I/A 12 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11446 , F 177, S 8, H B 148054, I/A 12 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-08
- AMPLIAR A:LA EXPLOTACION DE NEGOCIOS TURISTICOS,YA SEA EN FORMA DIRECTA O MEDIANTE ARRIENDO O CESION A TERCEROS.LA EXPLOTACION DE LA ACTIVIDAD DE SUPERMERCADO,YA SEA EN FORMA DIRECTA,O MEDIANTE CESION A TERCEROS,QUE .
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11446 , F 177, S 8, H B 148054, I/A 11 (11/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-34-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 26.- SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11446 , F 177, S 8, H B 148054, I/A 11 (11/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-34-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11446 , F 177, S 8, H B 148054, I/A 10 (25/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-44-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11446 , F 171, S 8, H B 148054, I/A 6 N (24/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-109-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11446 , F 177, S 8, H B 148054, I/A 9 (24/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11446 , F 176, S 8, H B 148054, I/A 8 (24/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11446 , F 176, S 8, H B 148054, I/A 7 (24/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-08