PEYRA MOLINS AGUSTIN MARIA
Informe ejecutivo de PEYRA MOLINS AGUSTIN MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEYRA MOLINS AGUSTIN MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGROCAMPING SL | Apoderado Solidario | 05/09/2024 | |
MOLINPEY SL | Administrador Unico | 13/02/2012 | |
DESARROLLOS CERETANOS SL | Administrador Solidario | 05/01/2010 |
VINCULACIONES DE PEYRA MOLINS AGUSTIN MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEYRA MOLINS AGUSTIN MARIA
Empresa: AGROCAMPING SL
Apoderado Solidario
- Peyra Molins Agustin Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 300145, I/A 6 (05/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-177-08
Empresa: AGROCAMPING SL
Administrador Solidario
- Peyra Almunia Agustin
- Peyra Molins Agustin Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 300145, I/A 5 (03/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-08
Empresa: MAS GRIMAU SA
Administrador Unico
- Peyra Molins Agustin Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11446 , F 196, S 8, H B 157561, I/A 7 N (17/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-59-08
Empresa: MAS GRIMAU SA
Administrador Unico
- Peyra Molins Agustin Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11446 , F 196, S 8, H B 157561, I/A 8 (17/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-58-08
Empresa: C DE BARRAQUER SA
Administrador Unico
- Peyra Molins Agustin Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11446 , F 177, S 8, H B 148054, I/A 10 N (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-52-08
Empresa: C DE BARRAQUER SA
Administrador Unico
- Peyra Molins Agustin Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11446 , F 177, S 8, H B 148054, I/A 12 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-08
Empresa: MAS GRIMAU SA
Administrador Unico
- Peyra Molins Agustin Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11446 , F 196, S 8, H B 157561, I/A 7 (27/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-48-08
Empresa: MAS GRIMAU SA
Administrador
- Peyra Molins Agustin Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11446 , F 191, S 8, H B 157561, I/A 6 N (27/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-48-08
Empresa: C DE BARRAQUER SA
Administrador Unico
- Peyra Molins Agustin Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11446 , F 177, S 8, H B 148054, I/A 10 (25/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-44-08
Empresa: C DE BARRAQUER SA
Administrador
- Peyra Molins Agustin Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11446 , F 171, S 8, H B 148054, I/A 6 N (24/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-109-08
VER MAS ACTOS
Información de PEYRA MOLINS AGUSTIN MARIA
Mostramos los datos de PEYRA MOLINS AGUSTIN MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEYRA MOLINS AGUSTIN MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos