C.B.M. NETWORK SL - EXTINGUIDA
Provincia Illes Balears
Razón Social C.B.M. NETWORK SL
CIF B07718463
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Órgano Administración Administrador único
Propietario OTNIS BALEAR SL
VINCULACIONES DE C.B.M. NETWORK SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE C.B.M. NETWORK SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De La Cuadra Menendez Clara | Administrador Unico | 11/03/2009 | 08/11/2010 |
Farrus Sarrado Jacinto | Apoderado | 08/11/2010 | |
KRESTON IBERAUDIT ILLES BALEARS SL | Auditor | 08/11/2010 | |
OTNIS BALEAR SL | Socio Unico | 16/12/2009 | 08/11/2010 |
OTNIS BALEAR SL | Socio único | 08/11/2010 | |
Palos Caubet Antoni | Apoderado | 08/11/2010 | |
MARCOLEGA BALEAR SL | Socio Unico | 21/07/2009 | 16/12/2009 |
Colaers Eric Jacques Rene | Administrador Unico | 11/03/2009 |
ACTOS BORME DE C.B.M. NETWORK SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2408 , F 192, S 8, H PM 20699, I/A 24 (08/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-221-07
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2408 , F 192, S 8, H PM 20699, I/A 24 (08/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-221-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2408 , F 192, S 8, H PM 20699, I/A 24 (08/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-221-07
Administrador Unico
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2408 , F 192, S 8, H PM 20699, I/A 24 (08/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-221-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-164-07
- Sociedades absorbidas: BENANTE BALEAR SL
- Sociedades absorbidas: PAGINA 2 SERVEIS I COMUNICACIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1556 , F 139, S 8, H PM 20699, I/A 23 (18/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-2-07
- La compra, venta, explotación y comercialización de toda clase de bienes inmuebles.- La intermediación en la aesoria financiera y comercial. Publicidad. Radio y Televisión. Editorial de diarios y revistas. Telecomunicaciones
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1556 , F 139, S 8, H PM 20699, I/A 23 (18/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-2-07
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1556 , F 139, S 8, H PM 20699, I/A 22 (16/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-1-07
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-153-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1556 , F 139, S 8, H PM 20699, I/A 21 (21/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-146-07