BUXUS 2002 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Arturo Soria, 321
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social BUXUS 2002 SL
CIF B83603894
Actividad Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública
Fecha de Constitución 01/04/2003
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE BUXUS 2002 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BUXUS 2002 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lasarte Polo Maria Del Carmen | Administrador Solidario | 23/09/2015 | 08/01/2019 |
Lasarte Polo Maria Del Carmen | Liquidador Solidario | 08/01/2019 | 08/01/2019 |
Pavia Karin Elisabet Palmlof | Administrador Solidario | 23/09/2015 | 08/01/2019 |
Pavia Karin Elisabet Palmlof | Liquidador Solidario | 08/01/2019 | 08/01/2019 |
Pavia Karin Elisabet Palmlof | Administrador Unico | 09/07/2015 | 23/09/2015 |
Lasarte Polo Maria Del Carmen | Administrador Solidario | 09/07/2015 | |
Pavia Karin Elisabet Palmlof | Administrador Solidario | 09/07/2015 |
ACTOS BORME DE BUXUS 2002 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18718 , F 4, S 8, H M 326059, I/A 5 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-10-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18718 , F 4, S 8, H M 326059, I/A 5 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-10-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18718 , F 4, S 8, H M 326059, I/A 5 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-10-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18718 , F 4, S 8, H M 326059, I/A 5 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-10-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18718 , F 4, S 8, H M 326059, I/A 4 (23/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-187-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18718 , F 4, S 8, H M 326059, I/A 4 (23/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-187-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18718 , F 4, S 8, H M 326059, I/A 4 (23/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-187-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18718 , F 4, S 8, H M 326059, I/A 3 (09/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-134-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18718 , F 4, S 8, H M 326059, I/A 3 (09/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-134-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18718 , F 4, S 8, H M 326059, I/A 3 (09/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-134-28