LASARTE POLO MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de LASARTE POLO MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LASARTE POLO MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BUXUS 2002 SL | Administrador Solidario | 23/09/2015 | 08/01/2019 |
BUXUS 2002 SL | Liquidador Solidario | 08/01/2019 | 08/01/2019 |
CEVECO AUDITORES SL | Administrador Unico | 24/07/2015 | |
BUXUS 2002 SL | Administrador Solidario | 09/07/2015 |
VINCULACIONES DE LASARTE POLO MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LASARTE POLO MARIA DEL CARMEN
Empresa: BUXUS 2002 SL
Liquidador Solidario
- Lasarte Polo Maria Del Carmen
- Pavia Karin Elisabet Palmlof
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18718 , F 4, S 8, H M 326059, I/A 5 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-10-28
Empresa: BUXUS 2002 SL
Administrador Solidario
- Lasarte Polo Maria Del Carmen
- Pavia Karin Elisabet Palmlof
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18718 , F 4, S 8, H M 326059, I/A 5 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-10-28
Empresa: BUXUS 2002 SL
Administrador Solidario
- Lasarte Polo Maria Del Carmen
- Pavia Karin Elisabet Palmlof
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18718 , F 4, S 8, H M 326059, I/A 4 (23/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-187-28
Empresa: CEVECO AUDITORES SL
Administrador Unico
- Lasarte Polo Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23255 , F 215, S 8, H M 334610, I/A 5 (24/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-145-28
Empresa: BUXUS 2002 SL
Administrador Solidario
- Lasarte Polo Maria Del Carmen
- Pavia Karin Elisabet Palmlof
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18718 , F 4, S 8, H M 326059, I/A 3 (09/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-134-28
Información de LASARTE POLO MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de LASARTE POLO MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LASARTE POLO MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos