BUT MAINLY SL - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social BUT MAINLY SL
CIF B61607206
Actividad Comercio al por mayor de textiles
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE BUT MAINLY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BUT MAINLY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Angel Berrocal Alberto | Administrador Mancomunado | 04/08/2009 | 18/01/2016 |
Angel Berrocal Alberto | Liquidador | 18/01/2016 | 18/01/2016 |
Angel Berrocal Carlos | Administrador Mancomunado | 04/08/2009 | 18/01/2016 |
Berrocal Abellan Josefa | Apoderado | 04/08/2009 | 18/01/2016 |
Angel Roldan Antonio | Administrador | 04/08/2009 |
ACTOS BORME DE BUT MAINLY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30522 , F 173, S 8, H B 172949, I/A 4 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30522 , F 173, S 8, H B 172949, I/A 4 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-08
Administrador Mancomunado
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30522 , F 173, S 8, H B 172949, I/A 4 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-204-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-212-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-224-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30522 , F 173, S 8, H B 172949, I/A 3 (04/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-154-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30522 , F 172, S 8, H B 172949, I/A 2 (04/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-154-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30522 , F 172, S 8, H B 172949, I/A 2 (04/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-154-08