ANGEL BERROCAL ALBERTO
Informe ejecutivo de ANGEL BERROCAL ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE ANGEL BERROCAL ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PEGASUS STONES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/10/2020 | |
PEGASUS STONES SL | Presidente | 20/10/2020 | |
PEGASUS STONES SL | Consejero | 20/10/2020 | |
ANGEL BERROCAL INVESTMENT SL | Administrador Mancomunado | 15/06/2016 | |
ANGEL BERROCAL INVESTMENT SL | Apoderado Solidario | 15/06/2016 | |
INTERPHONE SL | Apoderado | 06/04/2011 | |
INTERPHONE SL | Administrador Mancomunado | 04/08/2009 |
VINCULACIONES DE ANGEL BERROCAL ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANGEL BERROCAL ALBERTO
Empresa: PROMOCIONS VILA BERROCAL SL
Liquidador
- Angel Berrocal Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45454 , F 138, S 8, H B 488329, I/A 2 (15/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-36-08
Empresa: PROMOCIONS VILA BERROCAL SL
Administrador Mancomunado
- Angel Berrocal Alberto
- Sainz Viladecans David
Liquidador
- Angel Berrocal Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45454 , F 138, S 8, H B 488329, I/A 2 (15/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-36-08
Empresa: PEGASUS STONES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Angel Berrocal Alberto
- Cosin Borras Carlos
- Leiva Garcia Antonio
Consejero
- Angel Berrocal Alberto
- Cosin Borras Carlos
- Leiva Garcia Antonio
Presidente
- Angel Berrocal Alberto
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47489 , F 185, S 8, H B 553452, I/A 1 (20/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-211-08
Administrador Mancomunado
- Angel Berrocal Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46466 , F 30, S 8, H B 520895, I/A 3 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-08
Empresa: TARGET FACTORY SL
Administrador Unico
- Angel Berrocal Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44882 , F 42, S 8, H B 470247, I/A 4 (01/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-151-08
Administrador Mancomunado
- Angel Berrocal Alberto
- Sainz Viladecans David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46466 , F 29, S 8, H B 520895, I/A 2 (02/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-154-08
Empresa: TIENDAS TEXTILES INTERSUN SL
Liquidador Mancomunado
- Angel Berrocal Alberto
- Laurent Vito Cusumano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41261 , F 174, S 8, H B 379007, I/A 3 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-08
Empresa: TIENDAS TEXTILES INTERSUN SL
Administrador Mancomunado
- Angel Berrocal Alberto
- Vito Cusumano Laurent
Liquidador Mancomunado
- Angel Berrocal Alberto
- Laurent Vito Cusumano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41261 , F 174, S 8, H B 379007, I/A 3 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-08
Empresa: PROMOCIONS VILA BERROCAL SL
Administrador Mancomunado
- Angel Berrocal Alberto
- Sainz Viladecans David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45454 , F 135, S 8, H B 488329, I/A 1 (11/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-138-08
Empresa: ANGEL BERROCAL INVESTMENT SL
Apoderado Solidario
- Angel Berrocal Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45411 , F 110, S 8, H B 486862, I/A 2 (15/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-118-08
VER MAS ACTOS
Información de ANGEL BERROCAL ALBERTO
Mostramos los datos de ANGEL BERROCAL ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANGEL BERROCAL ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos