BUIXOTA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Bori I Fontesta, 7
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social BUIXOTA SL
CIF B62238944
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE BUIXOTA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BUIXOTA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguilar Puiggros Ana Maria | Consejero | 19/06/2014 | |
Aguilar Puiggros Ana Maria | Apoderado | 19/06/2009 | 19/06/2014 |
Aguilar Puiggros Myriam | Consejero | 19/06/2014 | |
Aguilar Puiggros Myriam | Apoderado | 19/06/2009 | 19/06/2014 |
Aguilar Puiggros Rosa Maria | Secretario | 05/06/2012 | 19/06/2014 |
Aguilar Puiggros Rosa Maria | Consejero Delegado | 05/06/2012 | 19/06/2014 |
Aguilar Puiggros Rosa Maria | Consejero | 19/06/2014 | |
Puiggros Company Maria Rosa | Presidente | 05/06/2012 | 19/06/2014 |
Puiggros Company Maria Rosa | Consejero | 19/06/2014 | |
Aguilar Canosa Puiggros Santiago | Secretario | 05/06/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BUIXOTA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32512 , F 209, S 8, H B 213751, I/A 5 (19/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32512 , F 209, S 8, H B 213751, I/A 5 (19/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32512 , F 208, S 8, H B 213751, I/A 4 (05/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-113-08
Apoderado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32512 , F 208, S 8, H B 213751, I/A 4 (05/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-113-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-237-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-243-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-17-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32512 , F 205, S 8, H B 213751, I/A 3 (19/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-122-08
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2009)
CVE: BORME-B-2009-113-08