AGUILAR PUIGGROS ROSA MARIA
Informe ejecutivo de AGUILAR PUIGGROS ROSA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE AGUILAR PUIGGROS ROSA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PICALLO EDUCACION 25 SL | Administrador Unico | 12/07/2022 | 13/07/2023 |
INMOBILIARIA CATALONIA 4 SL | Administrador Unico | 14/10/2010 | 10/07/2023 |
INMOBILIARIA CATALONIA 4 SL | Liquidador | 10/07/2023 | 10/07/2023 |
BUIXOTA SL | Secretario | 05/06/2012 | 19/06/2014 |
BUIXOTA SL | Consejero Delegado | 05/06/2012 | 19/06/2014 |
BUIXOTA SL | Consejero | 19/06/2014 | |
BUIXOTA SL | Presidente | 05/06/2012 | |
INMOBILIARIA CATALONIA 4 SL | Administrador Unico | 01/03/2011 | 09/06/2011 |
VINCULACIONES DE AGUILAR PUIGGROS ROSA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUILAR PUIGGROS ROSA MARIA
Empresa: PICALLO EDUCACION 25 SL
Administrador Unico
- Aguilar Puiggros Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48516 , F 121, S 8, H B 582310, I/A 3 (13/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-138-08
Empresa: INMOBILIARIA CATALONIA 4 SL
Liquidador
- Aguilar Puiggros Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35808 , F 25, S 8, H B 259219, I/A 11 (10/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-135-08
Empresa: INMOBILIARIA CATALONIA 4 SL
Administrador Unico
- Aguilar Puiggros Rosa Maria
Liquidador
- Aguilar Puiggros Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35808 , F 25, S 8, H B 259219, I/A 11 (10/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-135-08
Empresa: PICALLO EDUCACION 25 SL
Administrador Unico
- Aguilar Puiggros Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48388 , F 151, S 8, H B 582310, I/A 1 (12/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-137-08
Empresa: BUIXOTA SL
Consejero Delegado
- Aguilar Puiggros Rosa Maria
Consejero
- Aguilar Puiggros Ana Maria
- Aguilar Puiggros Myriam
- Aguilar Puiggros Rosa Maria
- Puiggros Company Maria Rosa
Presidente
Secretario
- Aguilar Puiggros Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32512 , F 209, S 8, H B 213751, I/A 5 (19/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-08
Empresa: BUIXOTA SL
Consejero Delegado
- Aguilar Puiggros Rosa Maria
Presidente
Secretario
- Aguilar Puiggros Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32512 , F 208, S 8, H B 213751, I/A 4 (05/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-113-08
Empresa: BUIXOTA SL
Apoderado
Consejero
Presidente
- Aguilar Puiggros Rosa Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32512 , F 208, S 8, H B 213751, I/A 4 (05/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-113-08
Empresa: INMOBILIARIA CATALONIA 4 SL
Administrador Unico
- Aguilar Puiggros Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22152 , F 141, S 8, H B 32159, I/A 20 (01/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-49-08
Empresa: IDRISI 2002 SL
Administrador Unico
- Aguilar Puiggros Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35049 , F 86, S 8, H B 259219, I/A 7 (14/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-206-08
Información de AGUILAR PUIGGROS ROSA MARIA
Mostramos los datos de AGUILAR PUIGGROS ROSA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUILAR PUIGGROS ROSA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos