BUFETE LOPEZ-ARENAS Y ASOCIADOS SLP - EXTINGUIDA
Provincia León
Razón Social BUFETE LOPEZ-ARENAS Y ASOCIADOS SLP
CIF B24506602
Actividad Actividades jurídicas
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BUFETE LOPEZ-ARENAS Y ASOCIADOS SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BUFETE LOPEZ-ARENAS Y ASOCIADOS SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez-arenas Gonzalez Jesus | Administrador Unico | 22/01/2013 | 06/02/2018 |
Lopez-arenas Gonzalez Jesus-maria | Administrador Unico | 06/02/2018 | |
Lopez-arenas Gonzalez Jesus-maria | Liquidador | 06/02/2018 | 06/02/2018 |
Lopez-arenas Gonzalez Jesus | Administrador Solidario | 27/07/2009 | 22/01/2013 |
Mera Muñoz Ramon | Administrador Solidario | 27/07/2009 | 22/01/2013 |
Llamazares Blanco Jose | Administrador Solidario | 27/07/2009 | 03/04/2012 |
Nuñez Arias Manuel | Administrador Solidario | 27/07/2009 |
ACTOS BORME DE BUFETE LOPEZ-ARENAS Y ASOCIADOS SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1036 , F 127, S 8, H LE 15530, I/A 6 (06/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-31-24
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1036 , F 127, S 8, H LE 15530, I/A 6 (06/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-31-24
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1036 , F 127, S 8, H LE 15530, I/A 6 (06/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-31-24
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1036 , F 127, S 8, H LE 15530, I/A 6 (06/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-31-24
- El socio don RAMON MERA MUÑOZ, vende y transmite el pleno dominio de las participaciones sociales números 21.043 al 27.054, ambas inclusive, a favor del Socio Profesional don JESUS LOPEZ-ARENAS GONZALEZ, quien las compra y adquiere con carácter presuntivamente ganancial.El socio don RAMON MERA MUÑOZ, vende y transmite el pleno dominio de las participacionessociales números 28.558 al 30.060, ambas inclusive, a favorde doña MARIA DEL CAMINO FERNANDEZ GARCIA, quien las compray adquiere con carácter privativo en estado de soltera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1036 , F 127, S 8, H LE 15530, I/A 5 (22/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-19-24
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1036 , F 127, S 8, H LE 15530, I/A 5 (22/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-19-24
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1036 , F 127, S 8, H LE 15530, I/A 5 (22/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-19-24
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1036 , F 127, S 8, H LE 15530, I/A 5 (22/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-19-24
- Se ha inscrito el pleno dominio de las participaciones sociales números 27.055 al 28.557, de las que era titular el socio profesional don JOSE LLAMAZARES BLANCO, con carácter presuntivamente ganancial, por título de compraventa, a favor del socio profesional don JESUS-LOPEZ ARENAS GONZALEZ
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1036 , F 127, S 8, H LE 15530, I/A 4 (03/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-72-24
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1036 , F 127, S 8, H LE 15530, I/A 4 (03/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-72-24