LOPEZ-ARENAS GONZALEZ JESUS
Informe ejecutivo de LOPEZ-ARENAS GONZALEZ JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOPEZ-ARENAS GONZALEZ JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BUFETE LOPEZ-ARENAS Y ASOCIADOS SLP | Administrador Unico | 22/01/2013 | 06/02/2018 |
BUFETE LOPEZ-ARENAS Y ASOCIADOS SLP | Administrador Solidario | 27/07/2009 | 22/01/2013 |
VINCULACIONES DE LOPEZ-ARENAS GONZALEZ JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ-ARENAS GONZALEZ JESUS
Empresa: BUFETE LOPEZ-ARENAS Y ASOCIADOS SLP
Administrador Unico
- Lopez-arenas Gonzalez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1036 , F 127, S 8, H LE 15530, I/A 5 (22/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-19-24
Empresa: BUFETE LOPEZ-ARENAS Y ASOCIADOS SLP
Administrador Solidario
- Lopez-arenas Gonzalez Jesus
- Mera Muñoz Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1036 , F 127, S 8, H LE 15530, I/A 5 (22/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-19-24
Empresa: BUFETE LOPEZ-ARENAS Y ASOCIADOS SLP
Administrador Solidario
- Lopez-arenas Gonzalez Jesus
- Mera Muñoz Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1036 , F 127, S 8, H LE 15530, I/A 4 (03/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-72-24
Empresa: BUFETE LOPEZ-ARENAS Y ASOCIADOS SLP
Administrador Solidario
- Llamazares Blanco Jose
- Lopez-arenas Gonzalez Jesus
- Mera Muñoz Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1036 , F 126, S 8, H LE 15530, I/A 3 (27/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-147-24
Información de LOPEZ-ARENAS GONZALEZ JESUS
Mostramos los datos de LOPEZ-ARENAS GONZALEZ JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ-ARENAS GONZALEZ JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos