BRETON GESTION EMPRESARIAL SL - EXTINGUIDA
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Razón Social BRETON GESTION EMPRESARIAL SL
CIF B50957497
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 17/02/2003
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BRETON GESTION EMPRESARIAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BRETON GESTION EMPRESARIAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Pellejero Castillo Jesus | Liquidador | 20/11/2019 | 20/11/2019 |
Pellejero Castillo Jesus | Administrador Unico | 18/06/2013 | 20/11/2019 |
Andia Marin Juan Jose | Administrador Solidario | 20/04/2011 | 18/06/2013 |
Pellejero Castillo Jesus | Administrador Solidario | 20/04/2011 | 18/06/2013 |
Andia Marin Juan Jose | Administrador Unico | 20/04/2011 |
ACTOS BORME DE BRETON GESTION EMPRESARIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2900 , F 131, S 8, H Z 32960, I/A 5 (20/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2900 , F 131, S 8, H Z 32960, I/A 5 (20/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-50
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2900 , F 131, S 8, H Z 32960, I/A 5 (20/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2900 , F 131, S 8, H Z 32960, I/A 5 (20/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-50
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2900 , F 131, S 8, H Z 32960, I/A 4 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-119-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2900 , F 131, S 8, H Z 32960, I/A 4 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-119-50
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2900 , F 131, S 8, H Z 32960, I/A 4 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-119-50
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-179-50
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2900 , F 131, S 8, H Z 32960, I/A 3 (20/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-85-50
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2900 , F 131, S 8, H Z 32960, I/A 3 (20/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-85-50