PELLEJERO CASTILLO JESUS
Informe ejecutivo de PELLEJERO CASTILLO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PELLEJERO CASTILLO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BRETON GESTION EMPRESARIAL SL | Liquidador | 20/11/2019 | 20/11/2019 |
BRETON GESTION EMPRESARIAL SL | Administrador Unico | 18/06/2013 | 20/11/2019 |
TALLERES FANDOS SL | Auditor Suplente | 09/05/2017 | |
BRETON GESTION EMPRESARIAL SL | Administrador Solidario | 20/04/2011 | 18/06/2013 |
PANELES PREFABRICADOS DE HORMIGON SA | Auditor Suplente | 18/01/2010 |
VINCULACIONES DE PELLEJERO CASTILLO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PELLEJERO CASTILLO JESUS
Empresa: BRETON GESTION EMPRESARIAL SL
Liquidador
- Pellejero Castillo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2900 , F 131, S 8, H Z 32960, I/A 5 (20/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-50
Empresa: BRETON GESTION EMPRESARIAL SL
Administrador Unico
- Pellejero Castillo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2900 , F 131, S 8, H Z 32960, I/A 5 (20/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-50
Empresa: TALLERES FANDOS SL
Auditor Suplente
- Pellejero Castillo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 122, L 122, F 104, S 8, H TE 1118, I/A 9 (09/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-97-44
Empresa: BRETON GESTION EMPRESARIAL SL
Administrador Unico
- Pellejero Castillo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2900 , F 131, S 8, H Z 32960, I/A 4 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-119-50
Empresa: BRETON GESTION EMPRESARIAL SL
Administrador Solidario
- Andia Marin Juan Jose
- Pellejero Castillo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2900 , F 131, S 8, H Z 32960, I/A 4 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-119-50
Empresa: BRETON GESTION EMPRESARIAL SL
Administrador Solidario
- Andia Marin Juan Jose
- Pellejero Castillo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2900 , F 131, S 8, H Z 32960, I/A 3 (20/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-85-50
Empresa: PANELES PREFABRICADOS DE HORMIGON SA
Auditor Suplente
- Pellejero Castillo Jesus
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 205, L 205, F 120, S 8, H TE 3325, I/A 19 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-29-44
Información de PELLEJERO CASTILLO JESUS
Mostramos los datos de PELLEJERO CASTILLO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PELLEJERO CASTILLO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos