BOYE-ELBAL & ASOCIADOS SLP - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Pilar de Zaragoza, 9
Código Postal 28028
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social BOYE-ELBAL & ASOCIADOS SLP
CIF B85913739
Capital Social 37014.0 Euros
Actividad Actividades jurídicas
Fecha de Constitución 10/03/2010
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Elbal Sanchez Maria Isabel
VINCULACIONES DE BOYE-ELBAL & ASOCIADOS SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BOYE-ELBAL & ASOCIADOS SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Elbal Sanchez Maria Isabel | Administrador Unico | 28/02/2020 | 28/10/2021 |
Boye Gonzalo | Administrador Solidario | 30/01/2014 | 28/02/2020 |
Elbal Sanchez Maria Isabel | Administrador Solidario | 30/01/2014 | 28/02/2020 |
Boye Gonzalo | Presidente | 11/04/2012 | 30/01/2014 |
Boye Gonzalo | Consejero Delegado | 11/04/2012 | 30/01/2014 |
Boye Gonzalo | Consejero | 11/04/2012 | 30/01/2014 |
Elbal Sanchez Maria Isabel | Secretario | 11/04/2012 | 30/01/2014 |
Elbal Sanchez Maria Isabel | Consejero Delegado | 11/04/2012 | 30/01/2014 |
Elbal Sanchez Maria Isabel | Consejero | 11/04/2012 | 30/01/2014 |
Velasco Martin Luis Maria | Consejero Delegado | 11/04/2012 | 30/01/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BOYE-ELBAL & ASOCIADOS SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29807 , F 145, S 8, H M 536286, I/A 4 (28/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:BOYE-ELBAL & ASOCIADOS SLP
Nif:B85913739
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 16 DE MADRID
Juez / Ponente:CARLOS NIETO DELGADO
Parte Dispositiva:
CONCLUSION DEL CONCURSO POR INSUFICIENCIA DE MASA ACTIVA.-
Fecha de Resolución:29/09/2021
Número Procedimiento Concursal:626/2021
Datos Registrales:
Tomo:
29807
Libro:
0
Folio:
145
Hoja:
8-536286
Inscripción:
4
Fecha Inscripción28/10/2021
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29807 , F 145, S 8, H M 536286, I/A 4 (28/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:BOYE-ELBAL & ASOCIADOS SLP
Nif:B85913739
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 16 DE MADRID
Juez / Ponente:CARLOS NIETO DELGADO
Parte Dispositiva:
EN EL JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 16 DE MADRID, NUMERO DE PROCEDIMIENTO 626/2021, AUTO DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SE DECLARA EN CONCURSO A LA SOCIEDAD BOYE ELBAL Y ASOCIADOS SLP
Fecha de Resolución:29/09/2021
Número Procedimiento Concursal:626/2021
Datos Registrales:
Tomo:
29807
Libro:
0
Folio:
145
Hoja:
8-536286
Inscripción:
4
Fecha Inscripción28/10/2021
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29807 , F 145, S 8, H M 536286, I/A 4 (28/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-28
- CERRADA ESTA SOCIEDAD Y CANCELADOS TODOS LOS ASIENTOS DE LA MISMA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29807 , F 145, S 8, H M 536286, I/A 4 (28/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29807 , F 144, S 8, H M 536286, I/A 3 (28/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-46-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29807 , F 144, S 8, H M 536286, I/A 3 (28/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-46-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29807 , F 144, S 8, H M 536286, I/A 3 (28/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-46-28
- C/ PILAR DE ZARAGOZA 9 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29807 , F 144, S 8, H M 536286, I/A 2 (30/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-26-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29807 , F 144, S 8, H M 536286, I/A 2 (30/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-26-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29807 , F 144, S 8, H M 536286, I/A 2 (30/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-26-28