VELASCO MARTIN LUIS MARIA
Informe ejecutivo de VELASCO MARTIN LUIS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VELASCO MARTIN LUIS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VELASCO & ASOCIADOS DESPACHO JURIDICO SLP | Administrador Unico | 08/09/2017 | |
VELAMAR 50 SL | Administrador Solidario | 02/09/2011 |
VINCULACIONES DE VELASCO MARTIN LUIS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VELASCO MARTIN LUIS MARIA
Administrador Unico
- Velasco Martin Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36302 , F 181, S 8, H M 652260, I/A 1 (08/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-178-28
Empresa: BOYE-ELBAL & ASOCIADOS SLP
Consejero Delegado
- Boye Gonzalo
- Elbal Sanchez Maria Isabel
- Velasco Martin Luis Maria
Consejero
- Boye Gonzalo
- Elbal Sanchez Maria Isabel
- Velasco Martin Luis Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29807 , F 144, S 8, H M 536286, I/A 2 (30/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-26-28
Empresa: BOYE-ELBAL & ASOCIADOS SLP
Consejero Delegado
- Boye Gonzalo
- Elbal Sanchez Maria Isabel
- Velasco Martin Luis Maria
Consejero
- Boye Gonzalo
- Elbal Sanchez Maria Isabel
- Velasco Martin Luis Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29807 , F 140, S 8, H M 536286, I/A 1 (11/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-77-28
Empresa: VELAMAR 50 SL
Administrador Solidario
- Velasco Martin Luis Maria
- Velasco Pastor Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29160 , F 1, S 8, H M 525009, I/A 1 (02/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-177-28
Información de VELASCO MARTIN LUIS MARIA
Mostramos los datos de VELASCO MARTIN LUIS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VELASCO MARTIN LUIS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos