BOTTLING GROUP ESPAÑA SL - EXTINGUIDA
Provincia Áraba/Alava
Razón Social BOTTLING GROUP ESPAÑA SL
CIF B01337799
Actividad Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE BOTTLING GROUP ESPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BOTTLING GROUP ESPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ezquerra Bastida Cristina Maria | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/06/2011 | 05/12/2014 |
Juan Lozano Olga | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/06/2014 | 05/12/2014 |
Lafuente Soria Guillermo | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/06/2014 | 05/12/2014 |
Lopez Echezarreta Elena | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/06/2014 | 05/12/2014 |
ONBISO INVERSIONES SL | Administrador Mancomunado | 24/07/2013 | 05/12/2014 |
PEPSICO IBERIA SERVICIOS CENTRALES SL | Administrador Mancomunado | 24/07/2013 | 05/12/2014 |
Saenz De Argandoña Lopez De Armentia Roberto | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/05/2013 | 05/12/2014 |
Villanueva Fuente Francisco Javier | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/06/2011 | 05/12/2014 |
Rasines Pardo Gonzalo | Apoderado Mancomunado | 18/10/2013 | |
PET IBERIA SL | Administrador Mancomunado | 24/07/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BOTTLING GROUP ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1367 , F 46, S 8, H VI 8749, I/A 21 (05/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-240-01
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1367 , F 46, S 8, H VI 8749, I/A 21 (05/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-240-01
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1367 , F 46, S 8, H VI 8749, I/A 20 (12/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-120-01
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1367 , F 45, S 8, H VI 8749, I/A 19 (18/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-01
- Se designa a Don Francisco Javier Relloso Barrio y Don Francisco Javier Ezpeleta Gurpide personas fisicas representantes respectivamente de ONBISO INVERSIONES, S.L. y PEPSICO IBERIA SERVICIOS CENTRALES, S.L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1367 , F 45, S 8, H VI 8749, I/A 18 (24/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-152-01
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1367 , F 45, S 8, H VI 8749, I/A 18 (24/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-152-01
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1367 , F 45, S 8, H VI 8749, I/A 18 (24/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-152-01
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1367 , F 44, S 8, H VI 8749, I/A 17 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-116-01
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-154-01
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1367 , F 44, S 8, H VI 8749, I/A 16 (05/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-142-01