SAENZ DE ARGANDOÑA LOPEZ DE ARMENTIA ROBERTO
Informe ejecutivo de SAENZ DE ARGANDOÑA LOPEZ DE ARMENTIA ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE SAENZ DE ARGANDOÑA LOPEZ DE ARMENTIA ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PEPSICO FOODS AIE | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/05/2013 | |
PEPSICO HOLDING DE ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/05/2013 | |
CENTRO-MEDITERRANEA DE BEBIDAS CARBONICAS PEPSICO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/05/2013 | |
PET IBERIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/05/2013 | |
KAS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/05/2013 | |
ONBISO INVERSIONES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/05/2013 | |
LARRAGANA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/05/2013 | |
PEPSICO EUROPE SUPPORT CENTER SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/05/2013 | |
COMPAÑIA DE BEBIDAS PEPSICO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/05/2013 |
VINCULACIONES DE SAENZ DE ARGANDOÑA LOPEZ DE ARMENTIA ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAENZ DE ARGANDOÑA LOPEZ DE ARMENTIA ROBERTO
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bueno Garcia Rafael Alfonso
- Relloso Barrio Francisco Javier
- Saenz De Argandoña Lopez De Armentia Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H VI 8748, I/A 193 (17/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-143-01
Empresa: PEPSICO MANUFACTURING AIE
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bueno Garcia Rafael Alfonso
- Goñi Zubiaurre Alfredo
- Relloso Barrio Francisco Javier
- Saenz De Argandoña Lopez De Armentia Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H VI 15055, I/A 120 (26/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-128-01
Empresa: BOTTLING GROUP ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Saenz De Argandoña Lopez De Armentia Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1367 , F 44, S 8, H VI 8749, I/A 17 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-116-01
Empresa: PEPSICO EUROPE SUPPORT CENTER SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Saenz De Argandoña Lopez De Armentia Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1524 , F 112, S 8, H VI 6815, I/A 46 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-116-01
Empresa: LARRAGANA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Saenz De Argandoña Lopez De Armentia Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 878 , F 179, S 8, H VI 6692, I/A 18 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-116-01
Apoderado Mancomunado Solidario
- Saenz De Argandoña Lopez De Armentia Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1518 , F 131, S 8, H VI 8748, I/A 65 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-116-01
Empresa: ONBISO INVERSIONES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Saenz De Argandoña Lopez De Armentia Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1476 , F 61, S 8, H VI 8864, I/A 38 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-116-01
Empresa: KAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Saenz De Argandoña Lopez De Armentia Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1483 , F 156, S 8, H VI 233, I/A 59 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-116-01
Empresa: PET IBERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Saenz De Argandoña Lopez De Armentia Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1473 , F 210, S 8, H VI 434, I/A 79 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-116-01
Empresa: CATALANA DE BEBIDAS CARBONICAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Saenz De Argandoña Lopez De Armentia Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1516 , F 121, S 8, H VI 4338, I/A 79 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-116-01
VER MAS ACTOS
Información de SAENZ DE ARGANDOÑA LOPEZ DE ARMENTIA ROBERTO
Mostramos los datos de SAENZ DE ARGANDOÑA LOPEZ DE ARMENTIA ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAENZ DE ARGANDOÑA LOPEZ DE ARMENTIA ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos