BOSCH Y BASSOLS DISTRIBUCIONES Y ALMACENAJES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Gracia, 58
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social BOSCH Y BASSOLS DISTRIBUCIONES Y ALMACENAJES SL
CIF B58945205
Actividad Otras actividades anexas al transporte
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Ballester Soler Jaume
VINCULACIONES DE BOSCH Y BASSOLS DISTRIBUCIONES Y ALMACENAJES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BOSCH Y BASSOLS DISTRIBUCIONES Y ALMACENAJES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ballester Pueyo Sergi | Apoderado | 06/02/2009 | 28/12/2011 |
Ballester Soler Jaume | Consejero | 28/07/2010 | 28/12/2011 |
Ballester Soler Jaume | Presidente | 28/07/2010 | 28/12/2011 |
Ballester Soler Jaume | Consejero Delegado | 28/07/2010 | 28/12/2011 |
Gay Arago Luis | Consejero | 28/07/2010 | 28/12/2011 |
Gay Arago Ruth | Secretario | 28/07/2010 | 28/12/2011 |
Gay Arago Ruth | Consejero | 28/07/2010 | 28/12/2011 |
Pau Ballart Jordi | Apoderado | 06/02/2009 | 28/12/2011 |
Piqueras Federio Javier | Apoderado | 06/02/2009 | 28/12/2011 |
Ballester Soler Jaume | Secretario | 28/07/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BOSCH Y BASSOLS DISTRIBUCIONES Y ALMACENAJES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34975 , F 158, S 8, H B 54865, I/A 15 (28/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-135-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-163-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34975 , F 158, S 8, H B 54865, I/A 14 (28/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-150-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34975 , F 158, S 8, H B 54865, I/A 14 (28/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-150-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-222-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL.SOCIO UNICO:"TRAFICOS COMERCIALES E INMOBILIARIOS SL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34975 , F 157, S 8, H B 54865, I/A 13 (26/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-47-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34975 , F 156, S 8, H B 54865, I/A 12 (06/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-33-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34975 , F 156, S 8, H B 54865, I/A 12 (06/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-33-08