PERIS BERENGUER JULIO
Informe ejecutivo de PERIS BERENGUER JULIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PERIS BERENGUER JULIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SCHENKER LOGISTICS SA | Apoderado | 10/02/2009 | 02/01/2012 |
BOSCH Y BASSOLS DISTRIBUCIONES Y ALMACENAJES SL | Apoderado | 06/02/2009 |
VINCULACIONES DE PERIS BERENGUER JULIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PERIS BERENGUER JULIO
Apoderado
- Peris Berenguer Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42995 , F 153, S 8, H B 71727, I/A 118 (02/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-9-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37732 , F 176, S 8, H B 71727, I/A 83 (10/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-35-08
Apoderado
- Conesa Zaragoza Jose
- Moldes Castillo Maria Del Rosario
- Peris Berenguer Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37732 , F 176, S 8, H B 71727, I/A 83 (10/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-35-08
Apoderado
- Pau Ballart Jordi
- Peris Berenguer Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34975 , F 156, S 8, H B 54865, I/A 12 (06/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-33-08
Información de PERIS BERENGUER JULIO
Mostramos los datos de PERIS BERENGUER JULIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PERIS BERENGUER JULIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos