BOSCARVI PERCY ZARAGOZA SL - EXTINGUIDA
Razón Social BOSCARVI PERCY ZARAGOZA SL
CIF B50950302
Capital Social 285120.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 26/12/2002
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE BOSCARVI PERCY ZARAGOZA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BOSCARVI PERCY ZARAGOZA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aznar Costa Enrique Roberto | Administrador Solidario | 30/12/2022 | 09/07/2024 |
Aznar Costa Enrique Roberto | Liquidador Solidario | 09/07/2024 | 09/07/2024 |
Carbone Bañeres Ana-isabel-maria-jose | Administrador Solidario | 30/12/2022 | 09/07/2024 |
Carbone Bañeres Ana-isabel-maria-jose | Liquidador Solidario | 09/07/2024 | 09/07/2024 |
Aznar Costa Ana Cristina | Secretario | 30/12/2022 | |
Aznar Costa Ana Cristina | Consejero | 30/12/2022 | |
Aznar Costa Enrique Roberto | Consejero | 30/12/2022 | |
Aznar Costa Enrique Roberto | Consejero Delegado Solidario | 30/12/2022 | |
Aznar Costa Maria Rosa | Presidente | 30/12/2022 | |
Aznar Costa Maria Rosa | Consejero | 30/12/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BOSCARVI PERCY ZARAGOZA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 32610, I/A 8 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 32610, I/A 8 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-50
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 32610, I/A 8 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-50
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 32610, I/A 8 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-50
Capital Anterior: | 751.680,00 | Euros |
Disminución de capital | 466.560,00 | Euros |
Capital Actual: | 285.120,00 | Euros |
Porcentaje: | 62,07 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2880 , F 65, S 8, H Z 32610, I/A 7 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-50
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2880 , F 64, S 8, H Z 32610, I/A 6 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-50
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2880 , F 64, S 8, H Z 32610, I/A 6 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-50
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2880 , F 64, S 8, H Z 32610, I/A 6 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-50
Capital Anterior: | 1.075.680,00 | Euros |
Disminución de capital | 324.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 751.680,00 | Euros |
Porcentaje: | 30,12 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2880 , F 64, S 8, H Z 32610, I/A 5 (01/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-50
Capital Anterior: | 1.114.560,00 | Euros |
Disminución de capital | 38.880,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.075.680,00 | Euros |
Porcentaje: | 3,49 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2880 , F 63, S 8, H Z 32610, I/A 4 (11/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-55-50